Alte activităţi recreative
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-03-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28 |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2017-03-01
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Lichidator Administrator |
2000-02-22 - 2019-06-12
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Lazo S., 35 |
||
Administrator |
1997-02-10 - 2019-05-07
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 10, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
1998-03-25 - 2014-03-14
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 23, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2004-04-24
Orhei, str. Eliberării, 29 |
||
Administrator |
1994-12-09
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
1999-06-25
Străşeni, Zubreşti |
||
Administrator |
2010-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4 |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2010-06-07
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Administrator |
1993-04-27 - 2007-09-20
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2004-10-08 - 2019-08-05
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 28 |
||
Lichidator Administrator |
2003-03-21 - 2012-07-30
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2009-07-03 - 2012-10-16
Edineţ, Cupcini, str. Doina, 43 |
||
Administrator |
2003-03-03 - 2012-12-27
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
2005-04-05 - 2012-11-19
Cahul, str. Creangă Ion, 17 |
||
Administrator |
2010-01-28 - 2013-10-30
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2010-04-22 - 2013-11-05
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. 31 August, 4/A |
||
Administrator |
2013-06-14 - 2013-10-03
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/6, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2004-08-10 - 2014-02-04
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sverdlov, 12 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2006-01-18 - 2013-12-23
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
2006-06-28 - 2013-12-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 11, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2011-02-10 - 2014-01-23
Ialoveni, Horeşti |
||
Întreprinzător Individual HANGANU GRIGORE Lichidator Administrator |
2011-07-29 - 2014-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 418 |
||
Administrator |
1998-12-07
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2007-08-13 - 2014-03-25
Drochia, str. Florilor, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2012-07-02 - 2014-04-03
Bălţi, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2006-06-27 - 2014-08-13
Anenii Noi, Mereni |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-04 - 2014-10-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 26/1, ap.(of.) CёM |
||
Administrator |
2010-03-24 - 2014-06-23
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici A., 11, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2010-09-06 - 2014-07-30
Străşeni, Făgureni |
||
Lichidator Administrator |
2012-05-29 - 2014-08-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 2/3, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2011-02-14
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
2009-05-25 - 2014-12-10
Ocniţa, Otaci, str. Frunze M., 12 |
||
Administrator Lichidator |
2010-02-01 - 2014-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/2, ap.(of.) 92 |