Alte activităţi recreative
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator al procesului de insolvabilitate |
2008-12-02 - 2015-07-09
Anenii Noi, str. Sportivă, 2/A |
||
Administrator |
2009-01-22 - 2015-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 8/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2008-01-24 - 2015-10-12
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2013-11-13
Floreşti, str. 31 August, 57 |
||
Administrator |
2008-12-09 - 2013-01-22
Căuşeni, Baccealia |
||
Administrator |
2009-01-13 - 2013-10-28
Criuleni, Oniţcani |
||
Lichidator Administrator |
2009-01-23 - 2014-08-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 31, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2005-10-19
Edineţ, Terebna |
||
Administrator |
2009-05-20 - 2016-06-13
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2009-06-03 - 2015-01-19
Anenii Noi, Cobusca Nouă |
||
Administrator |
2009-03-23 - 2013-10-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/2, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2009-04-06 - 2014-06-06
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 13, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2009-07-07 - 2013-03-05
Cantemir, Şamalia |
||
Administrator |
2009-10-28 - 2016-05-11
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2009-12-02 - 2016-06-02
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2009-07-09 - 2015-12-16
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2009-08-18 - 2015-10-09
Orhei, str. Iachir I., 15, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2014-07-09 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 97/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2001-12-27
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
2009-05-28 - 2016-08-12
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Kirov, 35 |
||
Administrator |
2010-05-03 - 2013-10-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Administrator |
2010-12-16 - 2014-01-31
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Unirii, 20, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2010-04-29 - 2016-06-06
Sîngerei, Iezărenii Vechi |
||
Administrator |
2010-07-01 - 2014-12-22
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2010-07-05 - 2015-12-24
Făleşti, str. Frunze M., 36 |
||
Administrator |
2010-08-23 - 2016-10-06
Sîngerei, Iezărenii Vechi |
||
Administrator |
2011-01-04 - 2013-12-13
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2010-07-09 - 2015-03-30
Taraclia, Novosiolovca |
||
Administrator |
2010-03-25 - 2015-06-17
Rezina, str. Sfîntul Ilie, 33 |
||
Administrator |
2010-10-06 - 2015-03-09
Teleneşti, str. Eminescu Mihai, 11 |
||
Administrator |
2010-12-23 - 2015-09-25
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2010-07-08 - 2017-02-06
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2010-10-01 - 2013-11-01
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tereşkova, 11 |
||
Administrator |
2011-02-16 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-03-04 - 2016-02-29
Anenii Noi, Puhăceni |