|
|
2001-06-07 - 2003-05-07
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2011-08-25 - 2021-12-17
Basarabeasca, Başcalia, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 9
|
|
|
|
2002-06-12 - 2019-02-12
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2001-01-05 - 2002-11-28
Hînceşti, str. Creangă Ion, 31, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1996-03-11
Nisporeni, Boldureşti
|
|
|
|
2000-11-20 - 2004-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12
|
|
|
|
1999-11-15 - 2003-01-23
Cantemir, Pleşeni
|
|
|
|
1999-06-03 - 2004-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-10-09
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Sfîntul Dumitru, 5
|
|
|
|
2007-12-12
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Sadoveanu M., 28
|
|
|
|
1998-04-07 - 2018-04-17
Bălţi, str. Independenţei, 12, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-02-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 1/1
|
|
|
|
2007-06-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze M., 107
|
|
|
|
2011-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 24/1, ap.(of.) 275
|
|
|
|
2003-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri V., 78
|
|
|
|
2004-01-15 - 2020-10-23
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
2012-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64
|
|
|
|
2014-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2004-04-28 - 2020-02-12
Rîşcani, Branişte
|
|
|
|
2002-08-28 - 2012-03-12
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2005-05-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 55, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-02-17
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2004-02-20 - 2009-06-04
Cahul, str. Garoafelor, 26, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1999-01-15
Străşeni, Căpriana
|
|
|
|
1997-06-17
Bălţi, str. Puşkin A., 8
|
|
|
|
2008-04-04
mun. Chişinău, Codru, str. Livădarilor, 259
|
|
|
|
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 6, ap.(of.) 133
|
|
|
|
2006-08-25 - 2019-08-19
Edineţ, Cupcini, str. Doina, 43
|
|
|
|
2014-01-17
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 21, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2013-03-11 - 2018-04-21
Străşeni, Micleuşeni
|
|
|
|
2013-12-18
Ialoveni, str. Bălcescu N., 103
|
|
|
|
2011-08-11 - 2020-02-13
Ştefan Vodă, Volintiri
|
|
|
|
2012-06-08 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 6a
|
|
|
|
1996-10-22 - 2018-04-20
Edineţ, Brînzeni
|
|
|
|
2009-05-27 - 2019-02-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 4, ap.(of.) 39
|
|