Alte activităţi recreative
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-12-05 - 2019-11-28
Soroca, str. Eminescu Mihai, 11 |
||
Administrator |
1993-01-29
Bălţi, str. Konev Ivan, 36, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2001-03-26 - 2018-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2001-05-28
Cahul, str. Eminescu Mihai, 32, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2003-06-04 - 2020-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 13, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2003-02-14 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 79 |
||
Administrator |
2014-06-30
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator |
2003-03-17 - 2009-08-18
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1998-12-07 - 2007-09-10
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 38/11 |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2007-10-30
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
1997-11-21
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2013-03-25 - 2017-11-10
Făleşti, Horeşti |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2007-02-09
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/6, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2012-02-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 40 |
||
Administrator |
1994-06-24
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1996-04-24
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2002-05-08
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 81 |
||
Administrator |
2005-04-08
Orhei, str. Sfîntul Dumitru, 13 |
||
Administrator |
2008-08-22 - 2018-12-12
Orhei, str. Iachir I., 5, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1994-08-07 - 2007-08-15
Hînceşti, str. Livezilor, 1 |
||
Administrator |
2013-06-24 - 2020-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/4 |
||
Lichidator Administrator |
2003-02-21 - 2009-10-06
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2000-07-10 - 2012-02-07
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2004-09-01 - 2017-02-02
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
2003-04-16
Orhei, str. Asachi Gh., 2 |
||
Administrator |
2003-04-24
Rezina, Solonceni |
||
Administrator |
2003-05-13
Orhei, str. Florilor, 16 |
||
Administrator |
2003-06-12
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 67 |
||
Administrator |
2002-09-10
Rezina, str. 1 Mai, 19, ap.(of.) 509 |
||
Administrator |
2006-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 193, ap.(of.) 75 |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-01 - 2010-04-29
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2003-07-01
Şoldăneşti, Parcani |
||
Administrator |
2009-01-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/8, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1992-09-14
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator Lichidator |
1995-09-08 - 2007-03-29
Rezina, str. Mateevici A., 31 |