Alte activităţi recreative
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-09-04
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 56/a |
||
Administrator |
2009-10-23
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2009-11-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2009-11-11
Rîşcani, str. Energeticienilor, 3 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-09-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Crucec, 3 |
||
Administrator |
2009-03-10
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2009-03-27
Cahul, str. Puşkin A., 62 |
||
Administrator |
2009-04-10
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-05-22
Taraclia, Tvardiţa, str. Frunze M., 129 |
||
Administrator |
2010-08-17 - 2021-01-27
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2009-12-14 - 2011-01-04
Cantemir, Toceni |
||
Administrator |
2015-01-21 - 2021-10-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian Liviu, 48 |
||
Administrator |
2000-10-25 - 2009-10-21
Ocniţa, Lencăuţi |
||
Lichidator Administrator |
1999-10-19 - 2009-02-05
Leova, str. Decebal, 5 |
||
Administrator |
2007-12-25
Ocniţa, str. Stamati C., 27 |
||
Administrator |
2009-08-07 - 2010-09-06
Cimişlia, str. Stamati C., 24, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2010-09-29
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
2009-09-16
Leova, str. Ştefan cel Mare, 50/2 |
||
Administrator |
2009-02-13
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator Lichidator |
1993-04-13 - 2010-12-15
Şoldăneşti, str. 31 August, 59 |
||
Administrator Lichidator |
1993-10-28 - 2011-07-18
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 24 |
||
Lichidator Administrator |
1997-01-14 - 2010-11-26
Şoldăneşti, str. Izvoarelor, 19 |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-25 - 2010-06-04
Şoldăneşti, str. Ghiocel, 28 |
||
Administrator Lichidator |
1993-06-08 - 2010-11-05
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 85/1 |
||
Administrator |
2004-02-17 - 2021-07-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alexandru cel Bun, 27, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2014-10-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 24, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2002-04-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Stamati C., 8, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2009-10-08
Drochia, Baroncea |
||
Lichidator Administrator |
2003-01-23 - 2021-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 4 |
||
Administrator |
2010-01-27
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 2/A |
||
Administrator |
2007-03-06 - 2021-01-28
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2009-04-22
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator Lichidator |
1997-05-30 - 2009-04-06
Călăraşi, Seliştea Nouă, str. Tineretului, 89 |
||
Administrator |
1996-08-08
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Pobedî, 15 |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2021-07-20
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 100 |