|
|
1998-01-21 - 2000-02-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 151
|
|
|
|
1998-05-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 98, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2008-11-27 - 2014-02-06
Ocniţa, str. Creangă Ion, 25, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2010-06-29 - 2021-09-21
Ialoveni, str. Bălcescu N., 33
|
|
|
|
1996-12-23 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 152, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2011-06-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 69/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2013-08-19 - 2021-09-21
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2012-12-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2003-09-02 - 2018-03-27
Floreşti, Coşerniţa
|
|
|
|
2000-04-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 55/1, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2013-11-27 - 2020-01-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 115/A
|
|
|
|
2012-10-09
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 16, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2014-01-24 - 2020-01-30
mun. Chişinău, Codru, str. Cobzarilor, 14
|
|
|
|
2014-08-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1
|
|
|
|
2000-07-25 - 2021-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 122
|
|
|
|
2006-02-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Badiu Vasile, 12, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2005-09-14 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/1
|
|
|
|
2005-04-11 - 2019-01-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 68/3, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2007-05-15 - 2022-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 39, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2013-04-05 - 2013-12-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/2, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2015-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 21/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1998-09-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2008-08-12 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2005-04-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 41/2, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2014-01-22
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 29/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2010-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/3, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2009-07-06
Bălţi, str. Independenţei, 39, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2001-03-07 - 2021-10-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 162, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1998-08-11 - 2020-09-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 3
|
|
|
|
2002-06-13 - 2017-04-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 45
|
|
|
|
2014-11-13
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2
|
|
|
|
2004-04-27 - 2011-03-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 116
|
|
|
|
1999-10-25 - 2010-01-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 22/1
|
|
|
|
1998-12-17 - 2021-10-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 162, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2000-01-17 - 2024-03-05
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Rodac, 19/A
|
|