|
|
2006-12-19
Cantemir, str. Creangă Ion, 8
|
|
|
|
1997-08-05 - 2023-06-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/4, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2000-12-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 19, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-12-22 - 2021-06-23
Edineţ, str. Dacia, 9
|
|
|
|
1997-08-20 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 8, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2000-07-21 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 485
|
|
|
|
2012-03-29 - 2022-05-17
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
1995-12-25 - 2022-05-17
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 24
|
|
|
|
2010-06-16 - 2022-05-19
Drochia, str. Independenţei, 17
|
|
|
|
2005-03-09
Bălţi, str. Victoriei bd., 51
|
|
|
|
2003-07-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 5
|
|
|
|
2010-07-22 - 2022-05-23
Sîngerei, str. Sadoveanu M., 3
|
|
|
|
2011-11-15 - 2022-05-23
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 41
|
|
|
|
1992-12-10 - 2022-05-23
Bălţi, str. Sovietică, 46
|
|
|
|
2012-03-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 26/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-10-15 - 2022-12-05
Bălţi, str. Glavan B. str-la, 17
|
|
|
|
2002-07-19 - 2023-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 69
|
|
|
|
2007-06-22 - 2022-05-25
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
2012-04-05 - 2022-05-25
Bălţi, str. Tereşkova Valentina, 27
|
|
|
|
1995-04-12 - 2024-05-14
Dubăsari, Cocieri, str. Gorkii, 71
|
|
|
|
2004-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799
|
|
|
|
2013-03-12
Bălţi, str. Tolstoi L., 21
|
|
|
|
2014-01-17 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23/4, ap.(of.) etaj.3
|
|
|
|
2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 12
|
|
|
|
2002-01-24 - 2022-05-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 81, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2010-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 5/4
|
|
|
|
2005-05-18
Edineţ, str. Independenţei, 21/a
|
|
|
|
1995-11-20 - 2022-06-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 45, ap.(of.) 202
|
|
|
|
2015-01-27 - 2022-06-06
Ocniţa, Sauca
|
|
|
|
2004-10-21 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/2, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1992-11-23 - 2022-11-21
Bălţi, str. Bulgară, 71, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1994-03-16 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 14
|
|
|
|
2015-02-03 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206/1, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2010-06-17 - 2010-06-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Comsomolului, 14, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-05-28
Rîşcani, str. Berezin Iakov, 16
|
|