|
|
1995-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 132, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2010-12-03 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/1
|
|
|
|
2012-08-23 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 127, ap.(of.) 327
|
|
|
|
2012-12-06 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Viteazul Mihai, 19/1
|
|
|
|
1994-03-15 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Baku, 29
|
|
|
|
2010-02-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2009-01-27 - 2021-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2002-10-01 - 2022-04-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2, ap.(of.) of.417
|
|
|
|
2006-07-31 - 2022-04-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 67, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2013-06-18 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gării piaţa, 2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2002-04-01
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-11-21 - 2021-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 67
|
|
|
|
1999-10-07 - 2022-11-18
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1997-12-17 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1
|
|
|
|
2014-02-04 - 2021-05-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 23
|
|
|
|
2012-03-28 - 2021-05-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2014-09-30 - 2021-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47
|
|
|
|
2005-09-14 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 51
|
|
|
BARCARI INA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-02-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2002-04-08 - 2021-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26
|
|
|
|
2005-03-29 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65
|
|
|
|
1999-04-13 - 2021-06-08
Ungheni, Unţeşti
|
|
|
|
2012-08-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap.(of.) 4A
|
|
|
|
1994-04-18 - 2021-06-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Armoniei, 30
|
|
|
|
2012-01-18 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Zadnipru P., 6/1
|
|
|
|
2013-06-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 89, ap.(of.) 140
|
|
|
|
2010-05-03 - 2021-06-15
Bălţi
|
|
|
|
2010-05-12 - 2021-06-15
Bălţi, str. Gagarin Iu., 62
|
|
|
|
2005-09-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 10/1
|
|
|
|
1994-05-18 - 2021-06-16
Edineţ, Cupcini, str. Victoriei, 4/A
|
|
|
|
2014-10-02 - 2021-06-17
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 67
|
|
|
|
1999-09-10 - 2004-12-10
Cahul, Tătăreşti
|
|
|
|
2015-01-29 - 2021-06-17
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
2013-06-03 - 2021-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 8/1, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2005-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 48
|
|