|
|
2001-07-02 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 26, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1992-10-30 - 2021-06-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/6, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1992-10-09 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2000-12-29
Taraclia, str. Lenin, 153
|
|
|
|
1992-12-29 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-11-07 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 6/1, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1993-01-12 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2012-06-21
Bălţi, str. Strîi, 1, ap.(of.) 96
|
|
|
|
1998-01-14 - 2023-10-24
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 12, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2005-10-26 - 2022-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 30, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2014-05-19 - 2024-04-08
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 41
|
|
|
|
2008-07-02
Ungheni, str. Decebal, 99
|
|
|
|
2009-01-13 - 2022-05-20
Rîşcani, str. Donici A., 110
|
|
|
|
2012-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 6, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2013-12-04 - 2022-05-23
Sîngerei, str. Basarabiei, 21
|
|
|
|
2014-03-06 - 2022-05-23
Bălţi, str. Konev Ivan, 20, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2007-12-11 - 2022-05-24
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 2, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2003-04-23 - 2022-05-27
Orhei, str. Neamul Şoimăreştilor, 29
|
|
|
|
2010-02-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 5, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2014-08-22 - 2024-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 94
|
|
|
|
1999-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12
|
|
|
|
2001-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 6, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-07-28 - 2022-06-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Izmailovscaia, 22, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-01-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 107/1
|
|
|
|
1992-11-23 - 2022-11-21
Bălţi, str. Bulgară, 71, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1997-04-03 - 2024-07-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 911
|
|
|
|
2014-05-28
Rîşcani, str. Berezin Iakov, 16
|
|
|
|
2007-08-08 - 2022-06-16
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 1
|
|
|
|
2004-03-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 55/1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1992-09-30 - 2022-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 32, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1993-04-23 - 2022-06-20
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2013-10-07
Bălţi, str. Păcii, 107/2
|
|
|
|
2013-02-04 - 2022-08-16
Rezina, str. Trandafirilor, 4, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2005-09-01 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/3, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2009-06-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Petru Movilă, 23/3, ap.(of.) 9
|
|