|
|
2014-01-22
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 29/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2010-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/3, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1999-07-08 - 2021-10-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/1, ap.(of.) 134
|
|
|
|
2009-07-06
Bălţi, str. Independenţei, 39, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2002-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 12, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2012-06-15 - 2015-04-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Bulboaca, 24
|
|
|
|
2014-04-07
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-11-11 - 2019-07-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 96, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2006-01-24 - 2021-10-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 9/3, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2009-01-15 - 2017-12-06
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-02-01 - 2014-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2014-07-18 - 2020-01-30
Hînceşti, str. Malarciuc G., 8, ap.(of.) 1
|
|
|
BARCARI INA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2003-07-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 11/1, ap.(of.) 76
|
|
|
|
2004-08-11 - 2011-05-23
Bălţi, str. Suceava, 14/a, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2004-02-19 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12/1, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2008-03-18 - 2011-05-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 187
|
|
|
|
2004-04-27 - 2011-03-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 116
|
|
|
|
2000-11-10 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 136
|
|
|
|
2009-02-17 - 2019-05-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/3
|
|
|
|
2013-01-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2013-12-02 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16/1, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2008-02-11 - 2019-04-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 4/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1993-03-01 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 19/1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2005-08-25 - 2011-01-11
Cimişlia, Hîrtop
|
|
|
|
1992-12-31 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 23
|
|
|
|
2012-10-22 - 2020-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 23/1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1993-08-16
Bălţi, str. Strîi, 19, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1996-07-15 - 2017-12-06
Bălţi, str. Baharev Ivan, 18
|
|
|
|
2013-01-18 - 2020-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 3, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2009-02-09 - 2017-12-05
Edineţ, str. Stamati, 3
|
|
|
|
2004-07-29 - 2010-08-20
Bălţi, str. Bucovinei, 160, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2010-03-31 - 2019-04-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 60, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2006-08-24 - 2017-09-12
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2010-10-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cojocarilor, 14A
|
|
|
|
2014-05-13 - 2017-10-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2, ap.(of.) 303
|
|