|
|
2008-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 24/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2013-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2008-02-04 - 2010-02-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 12/1, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2008-02-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 31, ap.(of.) of.4
|
|
|
|
2014-07-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 2, ap.(of.) 116
|
|
|
|
2008-04-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 57, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 110, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2008-02-06 - 2011-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 46, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2008-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 4/1, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2008-01-29
Străşeni, str. 1 Mai, 18
|
|
|
|
2014-01-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 21
|
|
|
|
2008-02-12 - 2010-02-05
Rîbniţa, str. Pobedî, 20, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1997-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7
|
|
|
|
2015-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/2, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2008-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 29, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2013-03-15
Bălţi, str. Bulgară, 96, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2008-02-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 70, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2008-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aşhabad, 124
|
|
|
|
1992-11-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 175
|
|
|
|
1999-11-04 - 2017-06-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 9/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2008-02-28
Tiraspol, str. Ceapaev, 145, ap.(of.) 309
|
|
|
|
2008-02-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Corobceanu Anatol, 1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2008-03-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codrilor, 10
|
|
|
|
2008-03-18
Străşeni, Micleuşeni
|
|
|
|
2008-03-20 - 2010-10-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Decebal, 62
|
|
|
|
2008-03-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 119
|
|
|
|
1992-09-15 - 2021-07-26
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 7, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1993-02-02 - 2021-07-26
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 18
|
|
|
|
2011-12-09 - 2018-01-25
Edineţ, Gaşpar
|
|
|
|
2008-03-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 10, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2010-11-10 - 2021-01-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 7, ap.(of.) 224
|
|
|
|
2008-03-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 60, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/2
|
|
|
|
2008-03-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9, ap.(of.) 59
|
|