|
|
2010-04-29 - 2015-05-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 77/5, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2011-01-04 - 2015-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 28, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2011-06-27 - 2015-05-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2012-04-10 - 2015-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 10/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2012-06-01 - 2015-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 16, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2012-09-20 - 2015-05-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo Nicolae, 2/1
|
|
|
|
2013-11-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 22, ap.(of.) 521A
|
|
|
|
2013-09-19 - 2015-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 54, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2013-02-07 - 2015-03-30
Rîşcani, Şaptebani
|
|
|
|
2014-05-27 - 2015-04-24
Anenii Noi, Roşcani
|
|
|
|
2014-07-11 - 2015-06-19
Făleşti, Catranîc
|
|
|
|
2014-04-10 - 2015-03-19
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
2004-07-12 - 2015-08-18
Hînceşti, Bălceana
|
|
|
|
2008-06-09 - 2015-10-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2009-11-09 - 2015-10-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14/7
|
|
|
|
2009-05-28 - 2015-09-17
Ocniţa, str. Burebista, 46, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-01-25 - 2015-08-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 276
|
|
|
|
2012-11-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-10-24
Cahul, str. Viteazul Mihai, 43, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2013-01-09 - 2015-07-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34, ap.(of.) 245
|
|
|
|
2013-04-15 - 2015-07-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 6, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2013-07-15 - 2015-08-13
Dubăsari, Coşniţa, str. Internaţională, 1
|
|
|
|
2014-11-10 - 2015-10-27
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
2014-04-09 - 2015-08-06
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 7, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-12-04 - 2020-06-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 162
|
|
|
|
2009-05-04 - 2020-06-18
Teleneşti, Ghiliceni
|
|
|
|
2013-03-14 - 2020-06-18
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
2008-04-08
Bălţi, str. Pottier Eugene, 30
|
|
|
|
2009-11-23 - 2011-03-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rumeanţev P., 5, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2009-03-03 - 2011-03-15
Edineţ, str. Deleanu Liviu, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2009-07-21 - 2011-12-07
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 56, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1992-06-18 - 2011-07-22
Glodeni, str. Soltîs Ion, 1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2003-06-06 - 2015-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 13/3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2003-07-11 - 2015-12-30
Bălţi, str. 31 August, 25
|
|
|
|
2005-09-13 - 2016-01-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3
|
|