|
|
2002-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33
|
|
|
|
2012-11-22 - 2020-05-26
Ialoveni, str. Coşbuc G., 1
|
|
|
|
2008-09-29 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 125
|
|
|
|
1992-11-02 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 30, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-04-24 - 2020-05-27
Criuleni, Slobozia-Duşca
|
|
|
|
2000-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162, ap.(of.) 1416
|
|
|
|
2000-05-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 25A
|
|
|
|
1998-09-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 4, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2015-02-10
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 92
|
|
|
|
1997-04-30 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Chiţcani, 28
|
|
|
|
1999-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 1/1, ap.(of.) 131
|
|
|
|
2001-11-15 - 2003-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 26/1, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2009-08-04 - 2020-06-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/1, ap.(of.) 206SEC.A
|
|
|
|
2009-12-28 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2010-02-04 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cojocarilor, 10, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2010-02-15 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22/1, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2010-02-13 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neaga Şt., 20, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2011-06-16 - 2020-06-02
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2000-04-11 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Coloniţa, 111/16
|
|
|
|
2000-07-11 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 168
|
|
|
|
2002-07-10 - 2020-06-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 11
|
|
|
|
2013-05-07 - 2020-06-04
Taraclia, Balabanu, str. Molodiojnaia, 12
|
|
|
|
2000-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 47
|
|
|
|
1999-03-31
Bălţi, str. Kiev, 60
|
|
|
|
1997-03-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28
|
|
|
|
1992-10-08
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 95/A
|
|
|
|
2000-02-03
Soroca, Sobari
|
|
|
|
1997-06-11
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
2004-03-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/2, ap.(of.) 79
|
|
|
|
1996-01-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2002-08-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 257/3A, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1997-12-22
Cimişlia, Ciucur-Mingir
|
|
|
|
1993-10-11 - 2004-10-07
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 65
|
|
|
|
2007-08-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 42/3
|
|
|
|
2011-02-22 - 2020-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin Ivan, 37, ap.(of.) 15
|
|