|
|
2007-06-28 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 35
|
|
|
|
2011-07-28 - 2019-10-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G
|
|
|
|
1998-05-28 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 1106
|
|
|
|
2012-03-01 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 11/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2010-05-03 - 2019-10-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/4, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1997-08-19 - 2010-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 28/3, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2001-10-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2003-02-03 - 2010-12-08
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2012-11-29 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2003-03-14 - 2010-12-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ceachir M., 64
|
|
|
|
2008-11-05 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1
|
|
|
|
2010-11-04 - 2020-02-21
Căuşeni, Taraclia
|
|
|
|
2007-07-16 - 2023-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 77
|
|
|
|
2001-09-13 - 2010-12-06
mun. Chişinău, Sîngera, str. Kogălniceanu Mihail, 12
|
|
|
|
2008-12-11 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, str. Glavan Boris, 9, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2015-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 171/2, ap.(of.) et.6
|
|
|
|
2010-11-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 33
|
|
|
|
2000-09-13 - 2024-05-02
Bălţi, str. Bulgară, 27, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2004-02-25
Bălţi, str. Independenţei, 33
|
|
|
|
2007-10-04
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 106, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2006-12-25
Făleşti, str. Mateevici A., 8
|
|
|
|
2009-02-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2007-07-04 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 171
|
|
|
|
2007-08-06 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina, 10/3, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2009-09-29
Floreşti, str. Lupu Vasile, 62
|
|
|
|
2007-09-06 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/5, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1995-11-30 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1OF.6
|
|
|
|
1993-09-10 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2010-05-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 202
|
|
|
|
2000-05-25 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantemir D. piaţa, 1, ap.(of.) 1206
|
|
|
|
1992-10-13 - 2022-03-22
Bălţi, str. Şmidt, 16
|
|
|
|
2006-12-12 - 2015-07-30
Donduşeni, str. Independenţei, 27, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2014-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Barbu Lăutaru, 3
|
|
|
|
2001-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 17A
|
|