|
|
2008-07-18
Glodeni, Hîjdieni
|
|
|
|
1993-06-16
Cahul, str. Mateevici A., 108
|
|
|
|
2003-11-05
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2006-05-03 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/2, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2004-02-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2015-02-11 - 2024-06-06
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Mateevici A., 1
|
|
|
|
2000-03-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sihastrului, 16
|
|
|
|
1993-02-02 - 2008-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 28/2
|
|
|
|
2007-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 29, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2/2, ap.(of.) CĂM
|
|
|
|
2004-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2004-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 7, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2004-04-14 - 2008-10-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 116
|
|
|
|
2003-02-21 - 2020-02-13
Bălţi, str. Alecsandri Vasile, 2
|
|
|
|
2004-04-15 - 2016-01-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 43, ap.(of.) 66
|
|
|
|
1999-02-03 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2
|
|
|
|
2011-08-23
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Bucov E., 10
|
|
|
|
2006-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 5, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2009-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 46, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2011-07-22 - 2019-02-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 36/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2008-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2002-03-05 - 2019-02-15
Bălţi, str. Suceava, 3, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2007-01-24 - 2019-02-18
Străşeni, Lozova, str. Creangă Ion, 41
|
|
|
|
2012-09-18 - 2019-09-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2002-04-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doga Andrei, 4
|
|
|
|
2002-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 18/5
|
|
|
|
2014-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2/A, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2003-05-29 - 2017-02-20
Orhei, str. Lupu Vasile, 59, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2005-11-21 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/2, ap.(of.) 143
|
|
|
|
2003-08-05 - 2009-12-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 6
|
|
|
|
2003-10-10 - 2018-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3
|
|
|
|
2002-06-06 - 2015-03-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ceachir M., 7
|
|
|
|
2007-12-07 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 29, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2009-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 77
|
|
|
|
2010-07-27 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 20/3, ap.(of.) 43
|
|