|
|
2011-09-21 - 2018-04-10
Orhei, Zorile
|
|
|
|
2014-04-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 6, ap.(of.) 75
|
|
|
|
1998-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 81
|
|
|
|
2012-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 152
|
|
|
|
2005-01-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. David Aurel, 23
|
|
|
|
2005-01-04 - 2008-02-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dante, 9
|
|
|
|
1998-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1, ap.(of.) 162
|
|
|
|
2005-01-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2005-01-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 27/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2010-09-29 - 2018-02-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălţi, 2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 24
|
|
|
|
1998-05-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 38
|
|
|
|
2014-09-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Coloniţa, 108
|
|
|
|
2008-10-28 - 2020-02-10
Făleşti, Izvoare
|
|
|
|
2004-03-24 - 2006-03-08
Bălţi, str. Belinski str-la, 32
|
|
|
|
2004-04-27 - 2008-10-06
Bălţi, str. Larisa bd., 7, ap.(of.) 118
|
|
|
|
2004-05-05 - 2009-07-14
Bălţi, str. Calmaţui Anatol, 13/a
|
|
|
|
2004-05-17
Rîşcani, str. Eminescu Mihai, 20
|
|
|
|
2012-08-23 - 2019-02-06
Tiraspol, str. Poleţki, 10
|
|
|
|
1994-07-07 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 7
|
|
|
|
1997-02-19
Bălţi, str. Moscovscaia, 17
|
|
|
|
2014-05-26 - 2016-04-29
Edineţ, str. Vieru Igor, 53
|
|
|
|
2014-03-21 - 2014-07-15
Donduşeni, Sudarca
|
|
|
|
2011-11-22 - 2019-07-30
Bender, str. Odesscaia, 1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2004-10-01
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
2004-10-26
Bălţi, str. 1 Mai, 8, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2002-10-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1997-08-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2/5
|
|
|
|
2008-07-09 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/7, ap.(of.) 107
|
|
|
|
2004-12-27 - 2010-02-12
Bălţi, str. Ostrovski, 42, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2011-12-20
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
2013-02-04 - 2019-07-31
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2004-03-15
Cantemir, str. Glavan Boris, 23
|
|
|
|
2006-04-05 - 2018-10-31
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 18, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2014-07-21
Cimişlia, str. Decebal, 12
|
|