|
|
1994-11-08 - 2018-07-26
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 31
|
|
|
|
1995-12-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 81
|
|
|
|
1996-01-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 160
|
|
|
|
1993-06-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/3, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1996-03-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 81, ap.(of.) 88
|
|
|
|
1996-03-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1996-04-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1995-08-15 - 1997-12-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162
|
|
|
|
1993-07-27 - 2021-10-26
Străşeni, Scoreni
|
|
|
|
1996-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 59, ap.(of.) 38
|
|
|
|
1997-03-24
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 39, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1997-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 1
|
|
|
|
1997-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 23
|
|
|
|
1995-03-01 - 2001-10-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2008-02-16 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 10, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 1
|
|
|
|
1998-01-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 48, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1993-09-30 - 2018-11-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2008-06-04 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 23, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2010-08-05 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1999-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 182
|
|
|
|
2013-09-17 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 89
|
|
|
|
2000-04-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/1, ap.(of.) 147
|
|
|
|
1997-06-03
mun. Chişinău, Vatra, 2
|
|
|
|
2000-10-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 129 B
|
|
|
|
2000-11-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 100, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2001-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 32/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2008-04-30 - 2021-02-02
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Şcolii, 42/A
|
|
|
|
1998-03-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 98 OF
|
|
|
|
1999-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162, ap.(of.) 618
|
|
|
|
1999-09-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1992-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 193
|
|
|
|
2000-08-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 38
|
|
|
LEU VASILE
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2009-07-03 - 2023-01-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|