|
|
2008-03-05 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. 28 Iunie, 133
|
|
|
|
2007-11-12 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 10, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2003-06-12 - 2023-10-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/1, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2014-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 5/2, ap.(of.) 158
|
|
|
|
2001-07-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 47/1
|
|
|
|
2005-06-08 - 2019-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2012-12-19
Bălţi, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2012-01-12
Cahul, str. Mateevici A., 48
|
|
|
|
1994-01-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 33, ap.(of.) 79
|
|
|
|
1992-09-15 - 2012-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2012-05-17
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2012-06-15
Hînceşti, str. Florilor, 14
|
|
|
|
2013-10-17
Tiraspol, str. Mecinicov str-la, 10
|
|
|
|
2006-07-21 - 2017-08-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/5, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2005-08-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Avocat Eugenia Cruşevan, 1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1998-07-13 - 2021-10-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2014-05-07
Criuleni, Bălăbăneşti
|
|
|
|
2007-02-08 - 2019-11-04
Cimişlia, Albina
|
|
|
|
2005-08-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2005-08-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 17
|
|
|
|
2000-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 2/1, ap.(of.) 175
|
|
|
|
2010-03-09 - 2022-01-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 65, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1996-10-16 - 2001-01-07
Străşeni, str. Eminescu M. bd., 50, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1994-09-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 10, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2014-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2014-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 51
|
|
|
|
2014-04-11 - 2021-10-22
Hînceşti, str. Bucovinei str-la, 4
|
|
|
|
2009-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 29/2, ap.(of.) 124
|
|
|
|
1993-02-22 - 2019-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 103/3
|
|
|
|
2011-09-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2015-03-04
Slobozia, Hlinaia, str. Kalinin, 27
|
|
|
|
2009-04-17 - 2017-03-10
Ştefan Vodă, Cioburciu, str. Comsomolului, 25
|
|
|
|
2015-02-25 - 2018-05-23
Donduşeni, Baraboi
|
|
|
|
2008-12-30 - 2018-05-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21/secţia 3
|
|
|
|
1995-08-11 - 2018-10-22
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 19
|
|