|
|
2005-11-17 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/8, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1995-06-21 - 2010-11-18
Briceni, str. Lermontov M., 17
|
|
|
|
1997-08-19 - 2010-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 28/3, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2004-02-25
Bălţi, str. Independenţei, 33
|
|
|
|
2007-08-16 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2014-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Barbu Lăutaru, 3
|
|
|
|
2014-03-28 - 2022-03-23
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 33, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2007-08-08 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 170
|
|
|
|
2007-03-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 6, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2006-04-21 - 2013-04-16
Ocniţa, str. Creangă Ion, 57, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-08-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 1F
|
|
|
|
2008-01-17 - 2019-12-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 18/1, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2014-10-17 - 2019-12-10
Rîşcani, Pociumbeni
|
|
|
|
2006-08-28 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 18, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2009-10-19 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 96, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-06-23
Cahul, Găvănoasa
|
|
|
|
2012-10-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 1k
|
|
|
|
2006-01-16 - 2021-03-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze M., 39
|
|
|
|
2012-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
1995-12-28 - 2020-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir D., 5, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2012-02-17 - 2021-03-22
Bălţi, str. Puşkin A., 10, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2010-12-27
Nisporeni, str. Victoriei, 68
|
|
|
|
2012-09-17 - 2020-12-21
Floreşti, str. Barbu Lăutaru, 46
|
|
|
|
2009-11-24 - 2019-12-24
Soroca, str. Viilor, 1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2004-04-27 - 2023-10-20
Bălţi, str. Donici A., 25, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2011-03-25 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2013-03-29 - 2019-12-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2014-03-19
mun. Chişinău, Codru, str. Gohberg Aba, 2, ap.(of.) 102
|
|
|
|
2007-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
2003-07-15 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 50, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-05-12 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 10/1
|
|
|
|
2003-12-29 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 33, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1992-10-16 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 28
|
|
|
|
2008-07-22 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe, str. Parcovaia, 4
|
|
|
|
2014-07-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 31
|
|