|
|
2013-09-23 - 2019-09-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ioan Vodă Viteazul, 7, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2006-02-08 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18/1/A
|
|
|
|
2004-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 33, ap.(of.) 92
|
|
|
|
1994-11-30 - 2010-08-20
Edineţ, str. Izvoarelor, 3
|
|
|
|
2002-10-30 - 2019-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/6, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2014-11-05 - 2023-12-28
Taraclia, str. Ceapaev, 70
|
|
|
|
2013-06-24 - 2019-02-19
Criuleni, Micleşti
|
|
|
|
2005-09-15 - 2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 96, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2010-05-19
mun. Chişinău, Tohatin, str. Ştefan cel Mare, 13
|
|
|
|
2013-05-15 - 2019-02-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 3, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2011-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfântul Andrei str-la, 35
|
|
|
|
2000-10-09 - 2019-02-22
Cantemir, Cociulia
|
|
|
|
1997-03-14 - 2024-04-04
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2003-10-29 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 38/1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1998-12-14 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 8, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2002-06-05 - 2019-01-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 80, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1993-01-26 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Haltei, 47
|
|
|
|
1993-01-22 - 2019-06-27
Edineţ, str. Gagarin Iu., 41
|
|
|
|
2003-06-02 - 2017-03-06
Căuşeni, Zaim
|
|
|
|
2005-09-26 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32/2, ap.(of.) 153
|
|
|
|
2007-11-01 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-01-31 - 2019-03-19
Bălţi, str. Maritimă, 13
|
|
|
|
2006-12-05 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/3, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1992-11-10 - 2019-03-19
Bălţi, str. Independenţei, 38, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2008-01-23 - 2019-03-20
Orhei, str. Gorkii, 29
|
|
|
|
1993-09-15
Orhei, str. Teilor, 4
|
|
|
|
2004-11-19 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 150/3, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2012-10-10 - 2019-10-03
Făleşti, str. Viitorului, 16/A
|
|
|
|
1996-01-23
Criuleni, str. 31 August, 97
|
|
|
|
2005-09-27 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 6/1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2007-08-09 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2012-11-08 - 2020-12-09
Sîngerei, str. Chişinăului, 56
|
|
|
|
2002-03-11 - 2010-12-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 16/1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2008-02-26 - 2022-03-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1998-02-05 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 297
|
|