|
|
2008-10-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 33/1
|
|
|
|
2008-10-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 78
|
|
|
|
2008-10-20 - 2011-08-11
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 28
|
|
|
|
2008-11-14 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/2
|
|
|
|
2009-03-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63
|
|
|
|
2009-05-05 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 58, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-08-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 7
|
|
|
|
2009-06-02 - 2016-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 138/1
|
|
|
|
2009-10-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 104, ap.(of.) 203
|
|
|
|
2002-07-19 - 2021-05-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 87, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-05-15 - 2022-04-05
Ştefan Vodă, str. 31 August, 20, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2007-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2012-02-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2012-04-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1, ap.(of.) 121
|
|
|
|
2009-04-03 - 2021-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 24/1
|
|
|
|
2010-04-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 119
|
|
|
|
2005-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Istrati L., 27
|
|
|
|
2008-02-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/2, ap.(of.) 122
|
|
|
|
2008-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 27, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2009-05-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 12, ap.(of.) of.509
|
|
|
|
2009-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63
|
|
|
|
2010-01-29 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 88
|
|
|
|
2010-06-07 - 2020-02-12
Rîşcani, str. Învierii, 2
|
|
|
|
2010-07-28 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1/3
|
|
|
|
2010-08-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 90
|
|
|
|
2002-07-11 - 2023-12-18
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2006-06-12 - 2019-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 16, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2007-11-01 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 185
|
|
|
|
2010-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pictor Mihai Grecu, 3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-02-26 - 2023-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore, 22/1
|
|
|
|
2011-03-16 - 2023-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/3, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2006-02-22 - 2020-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1
|
|
|
|
2007-02-28 - 2014-01-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 24, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-03-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 13
|
|
|
|
2007-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/1, ap.(of.) 16
|
|