|
|
2007-09-06 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 2
|
|
|
|
2005-10-28 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 141, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2008-01-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 8/1
|
|
|
|
2011-02-09 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 30, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-02-23 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 26, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2008-04-23 - 2020-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 21/3, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2003-03-28 - 2022-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 61, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2010-07-16 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 108, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1994-10-19 - 2020-01-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 63
|
|
|
|
2014-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 4/6, ap.(of.) 50
|
|
|
|
1995-02-14 - 2020-02-28
Şoldăneşti, str. Victoriei, 5
|
|
|
|
2014-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 40
|
|
|
|
2015-03-04 - 2022-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 18, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2011-02-10 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/1, ap.(of.) 92
|
|
|
|
1997-11-25 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6/3, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2003-10-15 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 3, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2006-04-12 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Topârceanu George, 27, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2006-05-15 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2009-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/7, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2004-09-15 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/1, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2013-02-21 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 47, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2005-12-19 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2013-05-21 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2006-06-30 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2014-06-06 - 2020-05-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 18
|
|
|
|
2007-11-19 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 14/1, ap.(of.) 95
|
|
|
|
2005-05-26 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18/1, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2008-03-05 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2011-05-05 - 2022-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2008-02-14 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/4, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2008-02-12 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pietrăriei, 58/2
|
|
|
|
1993-06-01 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Corobceanu Anatol, 17
|
|
|
|
2002-05-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 21, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1992-10-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 77, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4
|
|