|
|
2012-12-06
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Luceafărul, 23
|
|
|
|
2011-11-08
Bălţi, str. Darwin Charles, 3/A
|
|
|
|
2014-12-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 4/4
|
|
|
|
1997-10-23
Căuşeni, str. Eminescu M. bd., 12, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1998-03-03
Făleşti, str. Gagarin Iu., 5
|
|
|
|
2004-04-30 - 2019-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-12-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/5, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2014-12-23
Edineţ, str. Lazo Serghei, 93
|
|
|
|
1992-07-30
Cahul, str. Republicii bd., 14
|
|
|
|
2008-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/1, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2004-07-09 - 2024-06-05
Bălţi, str. Bender, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-05-30 - 2017-10-11
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2007-05-31 - 2019-04-22
Cimişlia, Selemet
|
|
|
|
2005-10-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 9/2, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2011-08-03
Glodeni, str. Decebal, 25
|
|
|
|
2012-07-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 84
|
|
|
|
2014-02-05
Cahul, str. Rumeanţev P., 35, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1995-04-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19/3
|
|
|
|
2003-04-29
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2003-04-29
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2001-12-20 - 2007-02-13
Cahul, str. Victoriei bd., 10
|
|
|
|
1999-01-06
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Creangă Ion, 13
|
|
|
|
2012-06-20 - 2020-08-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 48, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-02-25
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Viilor, 1
|
|
|
|
1996-03-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 16
|
|
|
|
2003-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 24, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2003-05-27
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 67, ap.(of.) 81
|
|
|
|
2014-12-12 - 2014-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 12, ap.(of.) 4-5
|
|
|
|
2018-09-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 58
|
|
|
|
2015-01-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61/A
|
|
|
|
2006-09-20 - 2019-05-30
Orhei, str. Tricolorului, 56
|
|
|
|
1999-06-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mircea cel Bătrân bd., 16, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2012-01-03
Ştefan Vodă, str. Testemiţeanu N., 2
|
|
|
|
2014-11-26 - 2019-04-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 113, ap.(of.) 289
|
|