|
|
2015-01-12 - 2022-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61/A
|
|
|
|
2015-02-05 - 2022-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 11/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2006-04-28 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124
|
|
|
|
2007-04-20 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 39
|
|
|
|
1993-10-11 - 2023-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 61
|
|
|
|
2007-03-16 - 2022-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 47, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-04-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 26/7, ap.(of.) 437
|
|
|
|
2007-12-13 - 2023-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Nadejda, 1/1
|
|
|
|
1997-08-19
Floreşti, str. Ciobanu Ştefan, 1/A
|
|
|
|
2012-05-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
2013-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65, ap.(of.) 400
|
|
|
|
2011-03-04 - 2022-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cireşilor, 82
|
|
|
|
1998-10-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 9B
|
|
|
|
1998-11-11 - 2016-08-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
2007-02-28 - 2022-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 24/1
|
|
|
|
2001-08-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 159
|
|
|
|
2006-03-31 - 2022-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 260
|
|
|
|
2006-12-11 - 2018-07-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 30, ap.(of.) 118
|
|
|
|
2004-01-16 - 2018-07-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2/1, ap.(of.) 123
|
|
|
|
2011-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 21, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2013-06-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2007-03-13
Orhei, str. Dimo N., 51
|
|
|
|
2013-07-30 - 2023-01-18
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 28
|
|
|
|
2005-09-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/7, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2011-08-10 - 2024-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 28
|
|
|
|
2006-08-17 - 2023-01-25
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 158
|
|
|
|
2014-09-10 - 2023-09-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 47, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2014-09-23 - 2023-09-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/4, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2009-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 113
|
|
|
|
2010-10-29 - 2019-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202
|
|
|
|
2012-08-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 78
|
|
|
|
2011-01-27 - 2024-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 12/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-08-09 - 2017-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 160
|
|
|
|
2001-03-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 20
|
|
|
|
2008-02-21 - 2021-05-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev, 107, ap.(of.) 1
|
|