|
|
2001-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2002-12-24
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
1995-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 49
|
|
|
|
2014-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 25
|
|
|
|
2010-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/2, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1999-02-11
Orhei, Peresecina, str. <, 51
|
|
|
|
2011-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 30/5, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2001-12-18
Criuleni, Cruglic
|
|
|
|
2009-10-14
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 205
|
|
|
|
1996-12-06 - 2017-03-02
Edineţ, Burlăneşti
|
|
|
|
2001-04-26 - 2024-08-01
mun. Chişinău, Vatra, str. Eminescu Mihai, 27/2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2002-02-04
Orhei, Selişte
|
|
|
|
1996-03-18 - 2024-02-17
Străşeni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 23
|
|
|
|
2002-05-02
Ialoveni, Moleşti
|
|
|
|
2005-08-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 803/2
|
|
|
|
2004-04-06 - 2024-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142
|
|
|
|
2004-07-28 - 2024-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 43
|
|
|
|
2000-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 10
|
|
|
|
1993-06-29
Anenii Noi, Floreni
|
|
|
|
2011-10-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 5/1
|
|
|
|
1995-09-11 - 2024-03-13
Ialoveni, str. Basarabia, 1, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2000-07-05 - 2024-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 79
|
|
|
|
2003-05-06 - 2024-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 63, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2002-10-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Industrială, 40
|
|
|
|
2005-05-27 - 2024-02-16
Rezina, str. Păcii, 63
|
|
|
|
2008-04-29
Cahul, str. 31 August, 4/A, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1999-05-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei str-la, 9/1
|
|
|
|
2012-11-28
Ialoveni, Misovca
|
|
|
|
1993-02-03
Anenii Noi, Ţînţăreni
|
|
|
|
2013-04-30
Rezina, str. Aldea-Teodorovici Ion, 8
|
|
|
|
1992-12-24
Anenii Noi, str. Zarecinaia, 8/A
|
|
|
|
1996-01-29
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Păcii, 19
|
|
|
|
1994-08-16 - 2003-01-09
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
1994-12-21 - 2003-04-01
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 18, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1996-02-21 - 2003-04-01
Ocniţa
|
|