|
|
2002-06-26 - 2022-08-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 212
|
|
|
|
1996-01-10
Ungheni, str. Naţională, 17
|
|
|
|
2004-10-08 - 2022-05-31
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 17
|
|
|
|
1994-05-30
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 6
|
|
|
|
1995-04-13 - 2022-06-01
Cahul, Giurgiuleşti
|
|
|
|
2000-03-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 172
|
|
|
|
2015-03-10 - 2023-12-29
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 41, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1996-10-30 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/5, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1997-02-18
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Valea Cânepii, 28
|
|
|
|
1993-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1992-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 46
|
|
|
|
2001-11-29
mun. Chişinău, Truşeni, str. Daciei, 69
|
|
|
|
1995-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lătăreţu Maria, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-03-16 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 180
|
|
|
|
2010-10-04 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 32
|
|
|
|
2012-06-22 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/3, ap.(of.) CĂM
|
|
|
|
2005-07-06 - 2022-06-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei, 53/1
|
|
|
|
1994-03-16 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 14
|
|
|
|
2000-12-01 - 2023-04-04
Bălţi, str. Decebal, 126
|
|
|
|
1994-04-06 - 2024-07-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Alexandru, 11/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1993-12-21 - 2022-06-09
Cahul, Chioselia Mare
|
|
|
|
1997-04-03 - 2024-07-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 911
|
|
|
|
1997-08-13 - 2022-06-10
Orhei, Dişcova
|
|
|
|
1994-11-17
Orhei, Jora de Jos
|
|
|
|
1994-11-24 - 2023-02-17
Soroca, Zastînca
|
|
|
|
1997-07-21 - 2022-06-10
Orhei, Lopatna
|
|
|
|
1998-03-11 - 2022-07-08
Ialoveni, str. Basarabia, 1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1994-06-24
Taraclia, str. Voczalinaia, 28
|
|
|
|
1996-11-08 - 2022-06-15
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
1995-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 1
|
|
|
|
2004-02-25 - 2023-05-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 56/A
|
|
|
|
1994-09-27 - 2022-06-16
Cahul, Giurgiuleşti, str. Chişinăului, 27
|
|
|
MAZUR ANNA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-05-15 - 2022-06-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vovinţeni, 1
|
|
|
|
1994-09-22 - 2022-07-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 15, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-07-28 - 2023-10-26
Rezina, Ţareuca
|
|