Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-06-10 - 2013-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ciobanu Ştefan, 39 |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2014-01-20
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Florilor, 8 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2014-01-22
Basarabeasca, str. Gării, 1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1999-03-17 - 2014-02-07
Ialoveni, str. Luceafărul, 4 |
||
Întreprinzător Individual HANGANU GRIGORE Lichidator Administrator |
2009-03-04 - 2014-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21/1, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2013-10-31 - 2022-04-11
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1999-06-14
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1999-12-06
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2024-04-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/6, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1999-12-22
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2012-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 44/1 |
||
Administrator |
2002-02-26 - 2020-06-10
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1999-02-22
Anenii Noi, Calfa, str. Starîi Grigore, 8 |
||
Administrator |
2006-11-13 - 2014-03-31
Rezina, str. Basarabia, 2, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2001-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski Vissarion, 24 |
||
Administrator |
2009-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 122 |
||
Lichidator Administrator |
1992-09-30 - 2020-06-12
Orhei, str. Lupu Vasile, 6 |
||
Administrator |
2010-03-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 10/1 |
||
Lichidator Administrator Lichidator |
2002-02-27 - 2014-08-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 16 A |
||
Administrator |
1995-09-20 - 2014-10-15
Bălţi, str. Feroviarilor, 41 |
||
Administrator |
2003-12-30 - 2014-09-30
Orhei, Teleşeu |
||
Întreprinzător Individual FANARI SVETLANA Lichidator Administrator |
2004-08-04 - 2014-10-20
mun. Chişinău, Băcioi, str. Decebal, 17 |
||
Administrator |
1997-02-26 - 2014-08-22
Hînceşti, Cărpineanca, str. Gemenilor, 69 |
||
Administrator |
1994-01-21 - 2014-08-06
Basarabeasca, Abaclia |
||
Lichidator |
2008-01-09 - 2014-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8/1, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1995-01-11 - 2014-08-04
Orhei, Zorile |
||
Administrator |
2010-06-24 - 2014-07-11
Rezina, Boşerniţa |
||
Administrator Lichidator |
2011-05-06 - 2014-09-12
Orhei, str. 31 August, 11, ap.(of.) 11 |
||
Lichidator Administrator |
2013-05-03
Bălţi, str. Burebista, 17, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-04-06 - 2014-07-28
Anenii Noi, Ciobanovca |
||
Administrator |
2000-06-05
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2011-02-14
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2000-01-19 - 2011-02-23
Orhei, Slobozia-Hodorogea |
||
Lichidator Administrator |
2000-01-20 - 2011-03-17
Rezina, str. 27 August, 50/A, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2011-04-13
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 10 |