Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2008-04-23 - 2020-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 21/3, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1994-01-24
Hînceşti, Cotul Morii |
||
Administrator |
2009-12-17 - 2015-11-26
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2020-01-09
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-09-14 - 2015-11-27
Orhei, str. Piatra Neamţ, 1, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator |
2006-09-19 - 2020-01-09
mun. Chişinău, Cricova, str. Mioriţa, 93 |
||
Administrator |
1994-04-11
Hînceşti, Paşcani |
||
Lichidator Administrator |
2008-04-30 - 2021-03-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 22/3, ap.(of.) 103 |
||
Administrator |
1994-11-29 - 2020-01-09
Edineţ, str. Lazo S., 93 |
||
Administrator |
2001-11-30 - 2020-05-14
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2007-07-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Timişoara, 30 |
||
Lichidator Administrator |
2003-05-28 - 2022-07-01
Hînceşti, str. <, km 1 |
||
Administrator |
1994-11-22
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
1995-03-29
Basarabeasca, Başcalia |
||
Lichidator Administrator |
2014-03-19
mun. Chişinău, Codru, str. Gohberg Aba, 2, ap.(of.) 102 |
||
Administrator |
1995-04-05
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2006-08-03 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 26/2, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
1993-11-18 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 37 |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2020-01-13
Leova, Tomai |
||
Lichidator Administrator |
2008-12-05
Taraclia, Balabanu |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2000-12-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 6 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2020-01-13
Leova, str. Cibotari Maria, 12 |
||
Administrator |
1999-06-23 - 2021-03-29
Criuleni, Bălăşeşti |
||
Administrator |
1998-02-20 - 2021-03-25
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 40 |
||
Administrator |
2003-02-13 - 2020-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 11, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1999-12-02 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mălăieşti, 6 |
||
Administrator |
2000-10-23 - 2020-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-06-21 - 2020-01-15
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2008-02-01 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 23 |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-29
Călăraşi, str. Biruinţei, 4/15 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2020-01-16
Leova, Cneazevca |
||
Administrator |
1995-11-10 - 2020-01-16
Leova, str. Suvorov A., 3 |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 131, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
1993-02-17 - 2020-02-28
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 54 |