Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-02-22 - 2019-03-07
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 35 |
||
Administrator |
1998-05-08 - 2019-05-22
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1995-09-13 - 2019-05-21
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2014-02-18 - 2024-04-03
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 37/b |
||
Lichidator Administrator |
1994-10-19 - 2024-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73 |
||
Administrator |
2009-10-22
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 117, ap.(of.) A |
||
1994-01-18 - 2010-10-22
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 8, ap.(of.) 27 |
|||
Administrator |
2000-06-14 - 2017-04-20
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
1998-02-13 - 2017-04-20
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
1999-08-21 - 2019-03-11
Orhei, str. Orheiul Vechi, 3 |
||
Administrator |
1995-09-01 - 2019-03-12
Drochia, str. Sorocii şos., 4 |
||
Administrator |
1995-08-08 - 2017-04-20
Călăraşi, Ţibirica |
||
Administrator |
1993-02-23 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/7, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1999-07-13 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 2/B |
||
Administrator |
2006-09-08
Orhei, str. 1 Mai, 26 |
||
Administrator |
1993-09-13 - 2019-03-12
Bălţi, str. Konev Ivan, 3, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2019-03-12
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 104 |
||
Administrator |
1995-10-13 - 2016-06-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 17, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2019-03-13
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
1995-06-13 - 2017-04-13
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
1994-12-12 - 2019-03-13
Rîşcani, str. Kogălniceanu Mihail, 58 |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2019-03-13
Rîşcani, str. Donici Alexandru, 56 |
||
Administrator |
1993-09-15 - 2017-04-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1995-08-02 - 2017-03-23
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
1996-02-13 - 2017-02-21
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2003-04-30 - 2017-03-06
Căuşeni, Plop-Ştiubei |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2018-11-15
Bălţi, str. Iachir I., 10, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2000-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
1997-01-27 - 2023-10-19
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2016-06-24
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
1992-08-21 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14, ap.(of.) 18 |
||
Lichidator Administrator |
2007-06-28 - 2019-09-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45 |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-03 - 2022-03-21
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator |
1997-10-06 - 2017-01-05
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2023-10-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Mureşanu Andrei, 23/A |