Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-06-18 - 2017-03-02
Făleşti, str. Decebal, 2 |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2016-01-13
Cahul, str. Milev Dumitru, 21 |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2016-03-09
Cantemir, Cania, str. Alecsandri V., 7 |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2017-01-02
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
1995-08-04 - 2016-04-04
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
1995-12-13 - 2016-07-11
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1997-11-10 - 2016-06-28
Cahul, str. Mateevici A., 47 |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2016-08-09
Taraclia, Musaitu |
||
Administrator |
2002-02-27 - 2016-09-06
Cahul, str. Prospectul Republicii, 2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-08-15 - 2016-09-26
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
1992-08-14 - 2017-05-11
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-11-30 - 2017-05-04
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 20 |
||
Administrator |
1996-05-22 - 2016-02-11
Edineţ, str. Truda, 17 |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2016-03-16
Edineţ, str. Roşca Valentin, 11 |
||
Administrator |
1994-11-16 - 2016-05-20
Edineţ, str. Berezin Iakov, 19 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2016-05-31
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1997-03-06 - 2016-05-26
Ştefan Vodă, str. Lazo S., 92 |
||
Administrator |
1995-03-24 - 2016-06-28
Căuşeni, Căinari, str. Coliban Vladimir, 8 |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2016-07-29
Căuşeni, str. Costin Miron, 40 |
||
Administrator |
1994-05-31 - 2016-07-05
Ştefan Vodă, Antoneşti |
||
Administrator |
1996-09-23 - 2017-04-12
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 79 |
||
Administrator |
1994-12-14 - 2017-03-20
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1993-07-13 - 2017-03-22
Căuşeni, str. Pădurii, 30 |
||
Administrator |
1994-05-17 - 2017-03-13
Căuşeni, Grigorievca |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2017-04-11
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 69, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1994-11-30 - 2017-03-23
Căuşeni, str. Asachi Gh., 24 |
||
Administrator |
2000-02-16 - 2021-12-31
Cahul, Larga Nouă |
||
Administrator |
1998-02-17 - 2016-06-14
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
2012-08-01
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
1995-09-05
Anenii Noi, str. Chişinăului, 65 |
||
Administrator |
1995-04-18 - 2016-04-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. 60 ani Octombrie, 8 |
||
Administrator |
1995-05-05 - 2016-05-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 153 |
||
Administrator |
1996-07-08 - 2016-07-05
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Miciurin, 76 |
||
Administrator |
1994-02-17 - 2016-07-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dnestrovscaia, 26 |
||
Administrator |
1995-06-20 - 2016-10-18
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Koşevoi Oleg, 33 |