Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-03-12 - 2014-06-05
mun. Chişinău, Budeşti, str. 31 August, 17 |
||
Administrator |
2010-03-18 - 2013-08-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 34/2, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2018-12-29
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2003-08-14
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 32 |
||
Administrator |
1993-12-07 - 2017-03-09
Orhei, str. Creangă Ion, 2 |
||
Administrator |
2010-03-01 - 2016-04-29
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Greciko, 11 |
||
Administrator |
1993-09-15 - 2015-05-29
Căuşeni, Taraclia, str. Lazo S., 67 |
||
Administrator |
2010-03-10 - 2013-03-22
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 182 |
||
Administrator |
2010-05-31
Drochia, Şuri |
||
Lichidator |
2010-09-20 - 2015-03-11
Ungheni, str. Creangă Ion, 15, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2010-09-23
Călăraşi, Vărzăreştii Noi |
||
Administrator |
2011-02-15 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 86 |
||
Administrator |
2011-03-03 - 2014-12-04
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-03-17 - 2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 214 |
||
Administrator |
2011-04-20 - 2013-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 10 |
||
Administrator |
2011-07-27 - 2014-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
2011-07-29 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 205/1 |
||
Administrator |
1993-07-19 - 2021-12-09
Rezina, str. Cireşilor, 30 |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2018-12-31
Edineţ, str. Prieteniei, 3 |
||
Administrator |
2011-04-07 - 2013-09-10
Bălţi, str. Aerodromului, 14/A |
||
Administrator |
1996-11-11 - 2013-04-04
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1995-06-14 - 2014-12-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 56, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2011-03-02 - 2015-08-26
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt str-la 5, 2 |
||
Administrator |
2012-02-01 - 2014-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 221 |
||
Administrator |
2012-04-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 24, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2012-11-09 - 2016-05-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Banatului, 103 |
||
Administrator |
2011-06-07
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 58 |
||
Administrator |
2012-01-12 - 2015-12-11
Şoldăneşti, str. Cotovschi, 8 |
||
Administrator |
1997-08-13 - 2016-03-15
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2012-12-07 - 2015-09-28
Şoldăneşti, Chipeşca |
||
Administrator |
1997-02-18 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 13, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2012-07-04 - 2016-10-21
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 6, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2012-10-16 - 2013-09-16
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Ştefan cel Mare, 75 |
||
Administrator |
2012-05-11 - 2014-10-10
Ungheni, Ţîghira |
||
Administrator |
1998-02-19 - 2020-01-02
Orhei, str. Iachir, 2, ap.(of.) 6 |