Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-10-16 - 2017-04-25
Orhei, str. Iachir I., 55, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1993-03-31 - 2015-08-25
Ialoveni, Horodca |
||
Administrator |
2000-01-24 - 2015-07-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 7, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1997-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 11/1, ap.(of.) 44 |
||
1997-02-13 - 2010-05-03
Orhei, str. Nistreană, 22, ap.(of.) 11 |
|||
1996-02-21 - 2010-05-05
Cimişlia, str. Rareş Petru, 39 |
|||
Administrator |
2008-08-07 - 2016-05-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-11-21 - 2015-09-24
Străşeni, str. Unirii, 45 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2013-05-14
Bălţi, str. Kutuzov, 5 |
||
Administrator |
2008-03-18 - 2016-11-10
Cahul, str. Spirin Ivan, 100, ap.(of.) 63 |
||
Administrator NECHIFOR ALEXANDRU DUMITRU CATALIN Administrator |
2011-07-07 - 2020-11-23
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2014-07-07 - 2020-11-23
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator Lichidator |
2001-09-24 - 2021-10-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 6/2, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
1996-09-03 - 2016-05-03
Orhei, str. Negruzzi C., 48 |
||
Administrator |
1996-06-17 - 2016-09-22
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2008-02-20 - 2014-10-06
Ştefan Vodă, Alava |
||
Administrator |
2008-08-22 - 2016-09-27
Ştefan Vodă, Tudora, str. Eminescu Mihai |
||
Administrator |
1993-08-12 - 2018-12-28
Edineţ, str. Parcului str-la, 64 |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2018-12-28
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2018-12-28
Edineţ, str. Gorkii, 80 |
||
Administrator |
2008-06-04
Ungheni, str. Boico Alexandru, 15, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1997-01-22 - 2020-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fecioarei, 7 |
||
Administrator |
2007-06-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 12A |
||
Administrator |
2009-02-04 - 2013-04-15
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 136 |
||
Administrator |
2009-07-01 - 2016-07-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 22, ap.(of.) 8 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-27 - 2021-03-12
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
2009-08-17 - 2014-03-11
Străşeni, str. Alexandru cel Bun, 3 |
||
Administrator |
2009-09-01 - 2013-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 16, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2023-12-26
Orhei, str. Gorkii, 33 |
||
Administrator |
1996-02-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1 |
||
Administrator |
2009-12-07 - 2017-01-03
Şoldăneşti, str. Moldovei, 7 |
||
Administrator |
2009-02-17 - 2013-10-14
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Ceapaev, 54 |
||
Administrator |
1994-07-15 - 2018-12-29
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/8, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2018-12-29
Edineţ, Cupcini, str. Doina, 9 |
||
Administrator |
1995-08-30 - 2018-12-29
Edineţ, str. Frunze M., 21 |