Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-05-04
Ungheni, str. Fîntînilor, 59 |
||
Administrator |
2006-07-25 - 2014-07-22
Anenii Noi, str. Chişinăului, 76 |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2013-08-20
Criuleni, str. Viilor, 21 |
||
Administrator |
2006-09-25 - 2015-02-03
Sîngerei, str. Independenţei, 37 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-05-11 - 2021-03-11
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 225 |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2016-10-12
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1995-10-04 - 2015-05-12
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1998-09-30 - 2014-03-12
Orhei, str. Chişinăului str-la, 12 |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2018-12-26
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
1996-10-30 - 2013-06-18
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1994-12-30 - 2015-08-26
Orhei, str. Eminescu M. bd., 15, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-02-29 - 2014-05-15
Orhei, str. 31 August 1989, 152 |
||
Administrator |
1995-02-07 - 2015-06-02
Orhei, str. Dorobanţi, 128 |
||
Administrator |
2006-11-10 - 2013-04-22
Orhei, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-04-23 - 2018-12-26
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 109, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2018-12-26
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2018-12-26
Edineţ, str. Ostrovski, 4 |
||
Administrator |
1995-05-26 - 2018-12-26
Edineţ, Buzdugeni |
||
Administrator |
2006-06-30 - 2016-07-26
Ştefan Vodă, str. Victoriei, 35, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2018-12-26
Edineţ, Gordineşti |
||
Lichidator Administrator |
1999-10-18 - 2014-06-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/4, ap.(of.) 12 |
||
1993-02-08 - 2011-12-02
Căuşeni, Zaim |
|||
Administrator |
2007-07-09 - 2014-01-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/2, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
2007-10-25 - 2014-09-17
Anenii Noi, Ciobanovca |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2015-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22/3, ap.(of.) 77 |
||
1995-02-21 - 2010-04-02
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 35 |
|||
Administrator |
2007-09-14 - 2013-04-26
Taraclia, str. Ceapaev, 67 |
||
Administrator |
2009-10-15 - 2015-06-24
Briceni, str. Frunze M., 18 |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2013-12-19
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 108, ap.(of.) 18 |
||
1994-06-06 - 2010-04-14
Leova, str. Independenţei, 15/14 |
|||
Administrator |
1998-05-07 - 2015-07-28
Orhei, str. Livezilor, 23 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2014-02-13
Orhei, str. Unirii, 116 |
||
Administrator |
2007-02-16 - 2016-06-30
Teleneşti, str. Renaşterii bd., 77, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 2016-02-25
Orhei, Tîrzieni |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2015-07-28
Orhei, Isacova |