Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-06-14 - 2012-12-26
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2012-12-26
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1995-09-28 - 2013-01-04
Orhei, str. Iachir I., 17, ap.(of.) 35/A |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-12-07 - 2014-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142 |
||
Administrator |
1996-10-29 - 2018-06-25
Cahul, Colibaşi |
||
Întreprinderea Individuală ROŞCA RAISA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-10-12 - 2013-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 10, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2006-08-02 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 49/1, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
1994-05-13 - 2018-01-17
Străşeni, str. Movila lui Burcel, 18 |
||
Administrator |
1993-06-04 - 2019-02-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/1, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2013-10-01
Cimişlia, str. Stamati C., 27 |
||
Administrator |
1994-11-21
Rezina, str. Cetatea Albă, 5 |
||
Administrator |
1999-01-26 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 7/1, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1995-10-02 - 2018-12-14
Leova, str. Ion Vodă, 20 |
||
Administrator |
2003-02-17 - 2017-03-06
Ştefan Vodă, Purcari, str. Gagarin Iu. |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2017-02-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tanchistov, 25 |
||
Administrator |
1995-04-27 - 2014-09-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 66 |
||
Administrator |
2002-02-14 - 2014-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 163 |
||
Lichidator |
2000-02-03 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 10 |
||
Lichidator Administrator |
1998-02-27 - 2016-07-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Şoimari, 8 |
||
Întreprinzător Individual CERGĂ MIHAIL Lichidator Administrator |
1994-09-26 - 2013-08-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Goga Octavian, 7 |
||
Administrator |
1993-10-04 - 2015-10-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 61/A |
||
Administrator |
1998-05-13 - 2018-06-09
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1998-05-13 - 2018-06-09
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1997-11-10 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13 |
||
Administrator |
1993-11-09 - 2015-05-12
Anenii Noi, str. Berzarin, 10 |
||
Administrator |
1999-05-20 - 2016-12-16
Cimişlia, Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 78 |
||
Administrator |
1996-09-12 - 2016-06-24
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2004-01-13 - 2017-04-12
Criuleni, Drăsliceni |
||
Administrator |
1996-02-29 - 2020-02-13
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 7, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1998-05-12 - 2016-06-21
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 3, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-06-21 - 2016-09-21
mun. Chişinău, Cricova, str. Bucuriei, 2 |
||
Administrator |
1998-05-25 - 2013-01-14
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
1995-06-02 - 2013-01-16
Orhei, str. Iachir I., 35, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2016-06-22
Ialoveni, str. Izvoraş, 16 |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2013-01-23
Rezina, str. 1 Mai, 15, ap.(of.) 24 |