Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-11-09 - 2012-08-17
Leova, str. Horelor, 2 |
||
Administrator |
1996-07-26 - 2012-12-24
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-16 - 2012-12-27
Şoldăneşti, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
1993-05-20 - 2013-01-04
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 82 |
||
Administrator |
1998-01-15 - 2012-09-24
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2007-03-26 - 2012-11-15
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2008-02-08 - 2012-09-17
Hînceşti, str. Mărţişor, 18 |
||
Administrator |
1995-09-11 - 2012-10-11
Orhei, str. Viteazul Mihai, 24 |
||
Administrator |
2009-01-20 - 2012-07-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/5, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2009-07-06 - 2012-10-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 98, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2009-11-30 - 2012-12-22
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2009-12-30 - 2012-12-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3 |
||
Administrator |
2009-05-28 - 2012-12-17
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2019-04-22
Basarabeasca, str. Şcolii, 16 |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2012-12-21
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2012-08-09
Cahul, Huluboaia |
||
Administrator |
1998-03-26 - 2020-10-28
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2012-08-20
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 109, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-03-30 - 2012-12-07
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 94, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1998-07-06 - 2012-07-19
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1996-09-25 - 2012-07-25
Orhei, str. Turghenev, 20 |
||
Administrator |
1998-04-21 - 2012-07-31
Orhei, str. Jukovski, 13 |
||
Administrator |
1997-06-13 - 2012-08-02
Orhei, str. Scrisului Latin, 6/29 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2012-08-14
Orhei, str. Neculce Ion, 33 |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2012-08-14
Orhei, str. Lupu Vasile, 23, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-06-16 - 2012-08-21
Orhei, str. Mahu Vasile, 107, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-02-12 - 2012-12-24
Orhei, str. Negruzzi C., 117, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1995-11-16 - 2012-09-06
Orhei, str. Florilor, 6 |
||
Administrator |
1995-04-03 - 2012-09-12
Orhei, str. Florilor, 31 |
||
Administrator |
1993-03-24 - 2012-10-10
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2012-11-16
Orhei, str. Nistreană, 22/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-03-29 - 2012-12-05
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
1995-04-06 - 2012-12-04
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2012-12-12
Orhei, str. Cupcea V., 7, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2012-12-17
Orhei, str. Unirii, 4, ap.(of.) 20 |