Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-07-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca Eugen, 47 |
||
Administrator |
2002-02-19
Străşeni, str. Orhei, 38B |
||
Administrator |
2008-11-07 - 2021-12-21
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1995-01-20 - 2009-03-04
Nisporeni, Vînători |
||
Administrator |
2000-12-14 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Garofiţelor, 10/1, ap.(of.) 114 |
||
Administrator |
2006-01-16
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75V, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1998-03-09
Orhei, str. Inculeţ Ion, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75V, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2014-07-03 - 2016-09-15
Bălţi, str. Decebal, 136 |
||
Administrator |
2009-07-09
Nisporeni, str. Varlaam, 2 |
||
Administrator |
1999-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 12/A |
||
Administrator |
2004-09-01 - 2019-08-21
Făleşti, Mărăndeni |
||
Lichidator Administrator |
2012-07-19
Taraclia, str. Serebreak M., 90 |
||
Administrator |
1994-06-23 - 2003-10-14
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-03-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 178 |
||
Administrator |
1998-07-31 - 2020-05-25
Anenii Noi, str. Chişinăului, 36/4 |
||
Administrator |
1996-02-16 - 2018-06-25
Bălţi, str. Komarov Vl., 17 |
||
Administrator |
1996-02-12 - 2018-06-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 36, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2018-06-25
Bălţi, Elizaveta |
||
Administrator |
1994-02-09 - 2018-06-25
Bălţi, Elizaveta, str. Ştefan cel Mare, 82 |
||
Administrator |
1995-01-17 - 2018-06-25
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 100, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-01-17 - 2018-06-25
Bălţi, str. Pirogov N., 38 |
||
Administrator |
1996-01-22 - 2018-06-25
Bălţi, str. Popovici Anatol, 56 |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2018-06-25
Bălţi, str. Cahul, 48, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2018-06-25
Bălţi, str. Sportivă, 44 |
||
Administrator |
1996-01-22 - 2018-06-25
Bălţi, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2018-06-25
Bălţi, str. Coroban Vasile, 4, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-08-06 - 2023-09-07
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
1995-01-31 - 2018-06-25
Bălţi, str. Negruzzi C., 44 |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2017-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53 |
||
Administrator |
2014-08-13
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
2014-08-08
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
1995-10-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 25 |
||
Administrator |
1999-02-15 - 2013-01-16
Orhei, Selişte |