Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-02-22 - 2003-07-28
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2002-01-30 - 2003-06-27
Ungheni, str. Mioriţa, 10 |
||
Administrator |
1992-04-29 - 2003-11-24
Călăraşi, Sipoteni, str. Doina, 4 |
||
Administrator |
1997-08-08 - 2003-06-13
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 159 |
||
Administrator |
2000-02-07 - 2003-06-05
Taraclia, Samurza |
||
Administrator |
1994-02-09 - 2018-04-13
Bălţi, str. Cikalov V., 55, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-08-25 - 2020-10-23
Făleşti, Pînzăreni |
||
Administrator |
1999-10-21 - 2004-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1994-05-16 - 2018-04-13
Bălţi, str. Levanevschi, 16/A |
||
Administrator Lichidator |
2014-02-06 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 149 |
||
Administrator |
2006-10-31
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 18 |
||
Administrator |
2010-11-08 - 2018-10-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 30 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2018-06-22
Bălţi, str. 1 Mai, 7, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1997-02-07 - 2018-04-12
Taraclia, Corten, str. Dimitrov, 39 |
||
Administrator |
1994-04-28 - 2002-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17/1, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1996-06-18 - 2002-12-30
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2018-06-22
Bălţi, str. Costin Nicolae H., 18, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2003-03-14
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
2000-12-01 - 2002-11-18
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2002-12-20
Ialoveni, str. Izvoarelor, 39 |
||
Administrator |
1997-01-31 - 2003-03-19
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 14/A |
||
Administrator |
1993-12-17 - 2002-12-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1994-12-13 - 2003-01-03
Rîşcani, str. Zelinski N., 50 |
||
Administrator |
1995-05-31 - 2003-03-24
Rîşcani, str. Berezin Iakov, 4 |
||
Administrator |
1996-02-08 - 2003-01-27
Rîşcani, str. Studenţilor, 31 |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2003-02-04
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 3, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1996-01-15 - 2002-11-22
Rîşcani, str. Independenţei, 46 |
||
Administrator |
1998-09-21 - 2002-11-19
Bălţi, str. Nekrasov, 72/A |
||
Administrator |
1993-12-30 - 2002-11-14
Cahul, str. Horelor, 14, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1998-05-26 - 2002-11-26
Cahul, Colibaşi, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2000-08-28 - 2002-11-28
Cahul, str. Lăutarilor, 150/A |
||
Administrator |
2001-12-13 - 2002-12-03
Cahul, str. Caragiale I.L., 36 |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2002-12-02
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 46, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1999-10-18 - 2003-02-07
Cahul, str. Spirin V., 65 |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2003-02-18
Cahul, Văleni |