Servicii de expediere şi transport
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-11-05
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2002-12-20
Criuleni, Bălţata |
||
Administrator |
2001-05-03 - 2003-05-12
Bălţi, str. Viilor, 11 |
||
Administrator |
2001-12-17 - 2003-09-09
Bălţi, str. Dostoevschi, 16, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1998-02-20 - 2004-12-07
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2018-12-19
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1995-04-05 - 2005-04-11
Ocniţa, Paladea |
||
Administrator |
1994-09-05 - 2005-04-11
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1997-12-22 - 2002-11-27
Soroca, Parcani |
||
Administrator |
2008-12-04
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2003-03-17 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Cosmonauţilor, 3 |
||
Administrator |
1997-02-04 - 2002-12-17
Drochia, str. Glavan Boris, 11 |
||
Administrator |
1995-09-20 - 2018-04-13
Bălţi, str. Larisa bd., 8, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1992-12-11 - 2002-12-06
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2018-04-12
Bălţi, str. Livezilor, 2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-07-11 - 2018-04-12
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 112, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1995-12-15 - 2003-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cristea Alexandru, 23 |
||
Administrator |
1999-11-04 - 2004-03-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/1, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
1996-11-19 - 2003-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/8, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2001-07-10 - 2005-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 18 |
||
Administrator |
1994-07-12 - 2004-02-02
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/1, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2001-07-27 - 2004-03-24
Străşeni, Zubreşti |
||
Administrator |
1999-10-06 - 2004-06-16
Anenii Noi, str. Vişniovaia, 44 |
||
Administrator |
1993-12-14 - 2004-05-17
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1997-07-24 - 2003-07-07
Anenii Noi, str. Sportivă, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-03-07 - 2003-04-14
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2003-01-29
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 142 |
||
Administrator |
1997-03-14 - 2003-04-17
Anenii Noi, str. Libertăţii, 5, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1999-11-29 - 2003-07-21
Bălţi, str. Bauman, 32 |
||
Administrator |
2001-01-26 - 2003-07-08
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 6, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2001-06-07 - 2003-05-07
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2003-06-13
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2000-02-24 - 2003-05-21
Cahul, str. Iscra, 19 |
||
Administrator |
2002-01-21 - 2003-07-07
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2003-12-29
Cahul, Larga Nouă |