Depozitari
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-01-10 - 2021-11-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator Lichidator |
2006-01-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2007-04-12
Bălţi, str. Locomotivelor, 4 |
||
Administrator |
2004-05-17
Taraclia, str. Octombrie, 10 |
||
Administrator |
2001-07-04
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi, str. Ştefan cel Mare, 94/A |
||
Administrator |
2005-09-16
Bălţi, str. Decebal, 28, ap.(of.) 71 |
||
Administrator Lichidator |
1998-01-19 - 2021-11-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2003-08-20
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2006-05-29
Ialoveni, Costeşti, str. Izvoarelor, 27 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2015-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dâmbului, 27 |
||
Administrator |
1997-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 60, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2008-07-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 125 |
||
Administrator |
1994-12-26 - 2018-10-04
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 10, ap.(of.) 40 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2008-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 142 |
||
Administrator |
1997-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 80, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2001-01-05
Bălţi, str. Neculce Ion, 41 |
||
Administrator |
2012-04-20 - 2018-10-08
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator Lichidator |
2007-10-01 - 2021-12-14
Orhei, str. 31 August, 7, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4 |
||
Administrator |
1998-08-11
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-03-25 - 2021-12-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 16 |
||
Administrator |
1997-10-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 9/A |
||
Administrator |
2010-05-12
Rîşcani, str. Donici A., 4 |
||
Administrator |
2012-12-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 187 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2012-09-27 - 2018-04-13
Glodeni, str. Suveranităţii, 17 |
||
Administrator |
2011-04-21
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2003-03-13
Briceni, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2010-10-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 64/E |
||
Administrator |
2004-12-06
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Victoria, 39 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170/3 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-31 - 2023-11-14
Rîşcani, Costeşti, str. Florilor, 1 |
||
Administrator |
2005-02-17
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-06 - 2018-04-20
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2005-11-14
Ungheni, str. Iaşi, 4 |