Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-03-06
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2014-10-10
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 49 |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2007-07-05
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
2007-04-19
Nisporeni, Şendreni |
||
Administrator |
2007-04-10 - 2011-11-21
Ungheni, Cornova |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-18 - 2007-04-26
Ungheni, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2014-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73, ap.(of.) 90 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1999-06-01 - 2007-05-31
Călăraşi, Temeleuţi |
||
Administrator |
2007-06-27
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator |
2013-03-05
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
2007-07-09
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2007-07-16
Ungheni, Pîrliţa |
||
Lichidator Administrator |
2013-09-20
mun. Chişinău, Stăuceni, str. 31 August, 7 |
||
Administrator |
2007-07-24 - 2009-10-27
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2007-08-30
Nisporeni, str. Suveranităţii, 67 |
||
Administrator |
2012-11-29 - 2019-10-25
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2006-11-23 - 2020-01-17
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator |
1997-02-06 - 2007-09-17
Ungheni, str. Decebal, 43, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-10-03 - 2011-08-08
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3 |
||
Administrator |
2007-10-31
Ungheni, str. Romană, 26/1, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2009-09-16
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare str-la 1, 18, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-12-10
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
2008-03-31 - 2019-01-15
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2004-07-12
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2008-01-11 - 2011-08-08
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2006-02-27 - 2018-03-03
Cahul, str. Horelor, 1 |
||
Administrator |
1992-06-23 - 2010-01-19
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 112 |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2007-12-28
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 12, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
1994-12-16 - 2007-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Melioratorov, 23 |
||
Administrator |
2007-01-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 10, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-01-18 - 2011-08-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Stefana Velicogo, 8 |
||
Administrator |
2009-04-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14 |
||
Administrator |
2007-02-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 199 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-18 - 2007-05-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 15 |
||
Administrator |
1993-11-09 - 2009-01-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gorkii, 25 |