Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1992-07-01 - 2019-04-01
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 16 |
||
Administrator |
2007-12-04
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 70 |
||
Administrator |
2007-12-06
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
2007-12-19
Ocniţa, Otaci, str. Nagornaia, 5 |
||
Administrator |
2007-12-26
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2008-06-10
Edineţ, str. Zăbricenilor, 11 |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2007-12-17
Briceni, str. Independenţei, 33, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1994-07-08 - 2007-12-19
Briceni, Halahora de Sus |
||
Administrator |
1997-01-29 - 2008-09-08
Edineţ, str. Basarabiei, 10 |
||
Administrator |
2014-06-24
Edineţ, str. Independenţei, 170 |
||
Administrator |
1997-09-18 - 2008-03-06
Edineţ, str. Testemiţeanu N., 29 |
||
Administrator |
2008-01-21
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 61, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-02-23 - 2008-04-25
Edineţ, str. Zadnipru P., 11, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2007-12-29
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 63/23 |
||
Administrator |
2007-12-24
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 41 |
||
Administrator |
2007-12-27 - 2008-11-05
Ocniţa, str. Vierului, 2/A |
||
Administrator |
2005-03-16 - 2019-04-01
Soroca, Cremenciug |
||
Administrator |
1997-07-16
Edineţ, Cupcini, str. Ştefan cel Mare, 26 |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2008-01-10
Edineţ, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1996-08-29 - 2008-03-27
Edineţ, str. Cristea Alexandru, 7 |
||
Administrator |
2012-08-14
Bălţi, str. Independenţei, 34 |
||
Administrator |
2007-01-15 - 2007-04-23
Basarabeasca, str. 28 Iunie, 175 |
||
Administrator |
2007-02-01
Leova, str. Creangă Ion, 5 |
||
Administrator |
2007-01-24 - 2009-02-24
Leova, str. Valul lui Traian, 4 |
||
Administrator |
1995-12-22 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2005-04-06
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2007-03-17
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator |
2007-02-14
Leova, Iargara, str. Negruzzi C., 17 |
||
Administrator |
2007-02-21 - 2011-12-12
Leova, Iargara, str. Cantemir D., 83 |
||
Administrator |
2007-02-22 - 2011-05-25
Leova, Iargara, str. Negruzzi C., 65 |
||
Administrator |
2005-10-25
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 14, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-01-10 - 2018-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170 |
||
1996-04-01 - 2008-07-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 52 |
|||
Administrator |
2000-01-18
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 10, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2002-02-20
Orhei, Bulăieşti |