Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-03-17
Criuleni, Hruşova |
||
Administrator |
2014-03-17
Grigoriopol, Taşlîc |
||
Administrator |
2003-01-31
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 136 |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2016-03-18
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1994-11-29
Teleneşti, Mîndreşti |
||
2009-03-11 - 2009-12-30
Donduşeni, str. Komarov Vl., 7 |
|||
Administrator |
2010-05-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 10, ap.(of.) 23 |
||
Lichidator Administrator |
2010-06-04 - 2017-03-09
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 95 |
||
Administrator |
2014-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 6, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2014-03-18
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 49 |
||
Administrator |
2014-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 9 |
||
Administrator |
2014-03-17
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
2007-01-03
Bălţi, str. Ostaf Serghei, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-01-10
Bălţi, str. 1 Mai, 1/A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-01-09
Bălţi, str. Cahul, 58, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2007-01-19
Făleşti, str. Glavan B. str-la, 15 |
||
Administrator |
2007-01-23
Bălţi, str. Trudovaia, 4 |
||
Administrator |
2007-01-23
Rîşcani, str. Izvoarelor, 13 |
||
Administrator |
1996-05-30
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 22, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2007-01-24
Făleşti, str. Sîrbu Elena, 10/A |
||
Administrator |
2007-01-27 - 2010-02-08
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2019-03-29
Ungheni, str. Naţională, 7 |
||
Administrator |
2007-02-02
Bălţi, str. Solnecinaia, 37 |
||
Administrator |
2007-01-31 - 2011-08-01
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 65 |
||
Administrator |
1996-10-14 - 2015-01-20
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2011-03-29
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2007-02-05 - 2009-06-04
Rîşcani, str. Kalinin, 2 |
||
Administrator |
1994-10-12
Glodeni, str. Ţiolkovski, 2 |
||
Administrator |
2007-02-05
Bălţi, str. Basarabeasca, 24 |
||
Administrator |
1998-11-30 - 2015-01-05
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2007-02-08 - 2011-02-23
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 14 |
||
Administrator Lichidator |
1992-10-07 - 2008-06-03
Bălţi, str. Dostoevschi, 16, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2007-02-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 1, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2007-02-15
Bălţi, str. Turghenev, 62 |
||
Administrator |
2007-02-16 - 2012-05-31
Glodeni, str. Varlaam, 35/a |