|
|
2009-03-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 87, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2009-04-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ialpugskaia, 81
|
|
|
|
2009-04-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Konev Ivan, 4
|
|
|
|
1994-12-02 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/2, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2011-05-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 400/1A
|
|
|
|
2008-07-09 - 2022-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Carierei str-la 1, 12
|
|
|
|
1997-10-01 - 2009-05-19
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 50 let Octeabrea, 21/7
|
|
|
|
1994-09-23 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/2, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2009-06-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tanchistov, 22
|
|
|
|
1995-05-10 - 2009-07-08
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Cosmonauţilor, 3
|
|
|
|
1994-07-22 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 77
|
|
|
|
1996-05-17 - 2009-07-23
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Tanasoglo, 80
|
|
|
|
1995-09-06 - 2009-09-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Studenţilor, 3
|
|
|
|
1995-08-09 - 2009-09-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 38, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1992-06-09 - 2009-09-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 159
|
|
|
|
1993-10-22 - 2009-09-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 31/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1994-10-10 - 2009-09-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Zapadnîi, 3
|
|
|
|
1995-08-14 - 2009-09-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 1
|
|
|
|
1995-10-18 - 2009-09-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 146
|
|
|
|
2014-07-22
Anenii Noi, Maximovca
|
|
|
|
1994-09-28 - 2010-07-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze M., 20, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-02-29 - 2009-11-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii, 171
|
|
|
|
2009-11-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 63
|
|
|
|
1996-02-19 - 2009-11-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 198
|
|
|
|
1994-01-10 - 2009-11-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Rokossovski, 5
|
|
|
|
1995-12-27 - 2009-12-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 22/1
|
|
|
|
1994-09-09 - 2009-12-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 52
|
|
|
|
2012-03-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2002-05-20 - 2009-02-16
Cahul, Zîrneşti
|
|
|
|
2009-12-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 184
|
|
|
|
2004-06-24 - 2020-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2005-04-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crăsescu V., 28
|
|
|
|
2003-07-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 403A/B
|
|
|
|
1993-07-22 - 2009-09-29
Cahul, str. Vişinilor, 37
|
|
|
|
1996-01-03 - 2009-03-25
Cahul, str. Vişinilor, 54
|
|