Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-08-17
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
2009-11-09
Căuşeni, str. Decebal, 2 |
||
Administrator |
2007-12-06
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2009-12-24
Căuşeni, Chircăieşti |
||
Administrator |
1992-08-19 - 2009-12-24
Căuşeni, str. Botanica, 9, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-05-27 - 2009-12-24
Căuşeni, str. Meşterul Stanciu, 7 |
||
Administrator |
2000-04-11 - 2020-07-07
Orhei, str. Negruzzi C., 14, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Administrator |
2010-09-28 - 2017-03-01
Rîşcani, str. 31 August, 7 |
||
Administrator |
2000-03-21 - 2009-03-06
Nisporeni, str. Industrială, 11, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 157 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-17 - 2009-03-13
Ungheni, str. Musatov Fiodor, 12 |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-29 - 2009-03-14
Ungheni, Corneşti, str. Eminescu Mihai, 29 |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-29 - 2009-03-14
Ungheni, str. Iorga Nicolae, 32 |
||
Administrator |
2009-04-09
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
2013-02-22
Floreşti, str. Eminescu Mihai, 192 |
||
Administrator Lichidator |
1994-05-04 - 2016-04-20
Sîngerei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 62 |
||
Lichidator Administrator |
2000-02-15 - 2021-07-14
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1995-01-31 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 788, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
2004-03-10
Străşeni, Făgureni |
||
Administrator |
2007-09-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 108 |
||
Administrator |
2007-08-30 - 2019-04-04
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2009-01-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şciors, 22 |
||
Administrator |
1995-01-30 - 2020-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9/2, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1992-10-14 - 2009-02-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 196 |
||
Administrator |
1993-07-21 - 2009-02-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 49 |
||
Administrator |
1994-10-04 - 2009-02-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 22, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2009-02-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 11 |
||
Administrator |
2000-11-24 - 2020-01-24
Anenii Noi, Varniţa, str. Ceaikovski P., 17 |
||
Administrator |
1995-12-12 - 2009-03-04
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Iubileinaia, 7 |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2009-03-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 26 |
||
Administrator |
1995-09-01 - 2009-03-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lazo S., 49 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2009-03-19
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2009-03-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 49 |
||
Administrator |
1994-11-09 - 2009-03-19
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 66 |