Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-10-03 - 2008-03-29
Ocniţa, Otaci, str. Gogol, 59 |
||
Administrator |
2008-04-01 - 2012-06-06
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2008-04-02 - 2008-07-10
Briceni, str. Uzinelor, 26, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2008-04-02 - 2010-07-15
Briceni, Medveja |
||
Administrator |
1993-02-03 - 2008-06-12
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 9, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-03-18 - 2009-03-14
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
1997-07-04 - 2008-08-12
Ocniţa, Frunză, str. Sindicatelor, 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-06-27 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 9/1, ap.(of.) 115 |
||
Administrator |
1997-02-26 - 2008-09-25
Edineţ, Cupcini, str. 8 Martie, 59 |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 20/2 |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-28 - 2008-09-24
Donduşeni, str. 31 August 1989, 6/24 |
||
Administrator |
1995-11-17 - 2008-08-07
Edineţ, Cupcini, str. Sadovaia, 8, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1997-06-12 - 2011-11-09
Edineţ, str. Independenţei, 84, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2008-05-21
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 2, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1995-06-20 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 107, ap.(of.) 160 |
||
Administrator |
2014-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Căuşeni, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-05-23 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 203 |
||
Administrator |
1993-01-20
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1996-05-02 - 2008-07-01
Donduşeni, str. 31 August, ap.(of.) 14 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2010-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 18/2, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2009-04-15 - 2018-12-03
Edineţ, str. Zadnipru P., 13, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2003-04-29
Bălţi, str. Sofiei, 27 |
||
Administrator |
1995-09-19 - 2008-07-24
Ocniţa, Paustova |
||
Administrator |
2008-08-12
Briceni, Mărcăuţi |
||
Administrator |
1996-05-22 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 213 |
||
Administrator |
2008-07-21 - 2009-02-25
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2010-02-08
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
1995-04-10
Bălţi, str. Heciului, 2 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2008-08-06
Edineţ, str. Independenţei, 116/1 |
||
Administrator |
2008-08-01
Edineţ, str. Asachi Gh., 22 |
||
Administrator |
2008-08-18 - 2011-05-20
Edineţ, str. Zadnipru P., 28/1 |
||
Administrator |
2011-06-28 - 2024-01-29
Floreşti, str. Lupu Vasile, 67, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1996-03-15
Edineţ, str. Gribov N., 7 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2008-10-30
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1995-10-20
Edineţ, str. Komarov Vl., 57 |