Alte transporturi terestre de călători
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-04-11 - 2018-09-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 24/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1998-05-08 - 2007-03-17
Bălţi, str. Victoriei, 51 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1999-05-27 - 2011-03-30
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1998-03-24 - 2014-05-30
Căuşeni, str. Trei Fîntîni, 7 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-03-30 - 2009-07-01
Glodeni, Camenca |
||
Administrator |
1998-06-16 - 2019-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1998-07-15 - 2007-05-25
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator |
1998-05-06 - 2014-06-06
Bălţi, str. Suceava, 18, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1998-09-22
Bălţi, str. Cahul, 57 |
||
Administrator |
1997-10-22 - 2012-05-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 6, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1999-03-25 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 62, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 2/1, ap.(of.) 1A |
||
2002-04-18 - 2005-08-19
Bălţi, str. Konev Ivan, 44, ap.(of.) 16 |
|||
Administrator |
1996-07-08 - 2012-12-24
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2005-09-07
Bălţi, str. Libertăţii, 7, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2002-09-02 - 2009-03-03
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1998-06-01 - 2019-07-11
Cantemir, Vişniovca, str. Crasnoarmeiscaia, 8 |
||
Administrator |
1999-04-08
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator |
2000-03-03 - 2019-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Prepeliţei, 15/A |
||
Lichidator Administrator |
2001-09-03 - 2011-09-26
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1997-11-10 - 2017-12-12
Rîşcani, str. Nikolaev, 22 |
||
Administrator |
1998-10-16
Bălţi, str. Televiziunii, 2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1999-04-05
Glodeni, str. Suveranităţii, 95 |
||
Administrator |
2002-06-25 - 2008-12-03
Rîşcani, str. Învierii, 2 |
||
Administrator |
1993-11-15 - 2005-12-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Iachir I., 50 |
||
Administrator |
1995-05-25 - 2017-09-22
Bender, str. Paghis, 17/3 |
||
Administrator |
1998-02-06 - 2012-12-20
Hînceşti, Drăguşenii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2001-07-18 - 2005-11-21
Bălţi, str. Konev Ivan, 10, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1996-08-15 - 2008-07-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Pobedî, 59 |
||
Administrator |
1999-12-08
Sîngerei, Bălăşeşti |
||
Administrator |
1998-06-15
Rîşcani, str. Frunze M., 59 |
||
Administrator |
2001-09-18
Sîngerei, Tăura Veche |
||
Administrator |
2001-04-06
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 14 |
||
Administrator |
1997-09-08
mun. Chişinău, Cricova, str. Minerilor, 16 A |
||
Administrator |
2000-11-03 - 2016-11-17
Cahul, Slobozia Mare |