|
|
1995-04-21 - 2015-06-02
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-07-07 - 2018-09-05
Rîşcani, str. Independenţei, 157
|
|
|
|
1999-10-11
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii, 21
|
|
|
|
2001-01-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/1, ap.(of.) 86
|
|
|
|
1998-08-26 - 2005-06-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 336
|
|
|
|
1999-04-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75, ap.(of.) 501
|
|
|
|
2001-09-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ciobanu Ştefan, 21
|
|
|
|
2000-07-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 3/2, ap.(of.) cam
|
|
|
|
1999-06-07
Anenii Noi, str. Mărţişor, 24/3
|
|
|
|
1999-02-10 - 2007-07-31
UTA Găgăuzia, Cişmichioi
|
|
|
|
1994-09-19 - 2007-05-08
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
1997-05-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2001-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 15
|
|
|
|
1999-02-10 - 2017-04-04
Căuşeni, Hagimus
|
|
|
|
2001-01-24 - 2012-04-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 23/A
|
|
|
|
2004-04-13 - 2018-05-08
Cantemir, str. Gagarin Iu., 9, ap.(of.) 35
|
|
|
IOVU OLEG
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-03-23 - 2014-05-20
Rîşcani, Rămăzan
|
|
|
|
2000-11-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Livezilor, 70
|
|
|
|
2002-02-18 - 2009-11-19
mun. Chişinău, Cricova, str. Luceafărul, 1, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2000-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 54
|
|
|
|
2000-09-25
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
1997-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 7/b
|
|
|
|
1999-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 202
|
|
|
|
2002-01-31
mun. Chişinău, Truşeni, str. 27 August, 90
|
|
|
|
1992-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/6
|
|
|
|
2002-04-03 - 2008-05-08
Teleneşti, Brînzenii Vechi
|
|
|
|
1997-10-13 - 2020-10-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 10/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2002-03-18
Rezina, Ţareuca
|
|
|
|
1996-11-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 205
|
|
|
|
2000-08-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1995-10-11 - 2020-08-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/1, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1997-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 1
|
|
|
|
2002-01-31 - 2008-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/1, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2002-03-06
Soroca, Vădeni
|
|
|
|
1998-02-13 - 2020-10-15
mun. Chişinău, Tohatin
|
|