Alte transporturi terestre de călători
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-12-11
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2013-07-10
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 81, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-09-29 - 2021-04-21
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2000-12-26
Criuleni, Zăicana |
||
Administrator |
2002-01-18 - 2004-02-16
Călăraşi, Hirova |
||
Administrator |
2009-03-26
Leova, Cneazevca |
||
Administrator |
1997-07-14 - 2017-04-03
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2003-07-07 - 2022-04-21
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2000-01-10 - 2021-04-28
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lesnaia, 1 |
||
Administrator |
2002-01-28 - 2022-04-27
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Mureşanu Andrei, 5 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2021-05-17
Taraclia, Hîrtop, str. Tataru Ivan |
||
Administrator |
1997-10-03 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 124 |
||
Administrator |
1999-07-15 - 2004-06-18
Orhei, Zorile |
||
Administrator |
2007-09-24 - 2021-05-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 22 |
||
Administrator |
1997-11-19 - 2022-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
2000-09-20 - 2022-05-06
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1997-03-21 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski str-la, 23 |
||
Administrator |
1995-02-13 - 2022-05-06
Orhei, Peresecina |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
1995-10-27 - 2021-05-21
Taraclia, str. Tolstoi L., 2 |
||
Administrator |
1997-02-18 - 2024-06-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 55 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2022-12-02
Floreşti, str. Victoriei bd., 3 |
||
Administrator |
1998-01-23 - 2021-06-01
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2 |
||
Administrator |
1992-06-08 - 2021-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
1994-11-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 156 |
||
Administrator |
1996-06-21
Anenii Noi, Bulboaca, str. Prieteniei, 2, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2001-05-30 - 2021-06-03
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2004-07-13
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2002-06-19 - 2021-06-07
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
1998-06-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
1997-04-23 - 2004-08-16
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
2001-04-05 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14/1, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1997-09-26
Anenii Noi, Varniţa, str. Gagarin Iu., 8 |
||
Administrator |
2001-02-06 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 4, ap.(of.) 50 |
||
Lichidator Administrator |
2012-08-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap.(of.) 4A |
||
Administrator |
2012-10-31
mun. Chişinău, Codru, str. Pomicultorilor str-la 5, 3, ap.(of.) 1 |