Alte transporturi terestre de călători
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-03-20 - 2020-06-02
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2001-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1993-04-07 - 2022-04-12
Leova, Borogani, str. Negruzzi C., 4 |
||
Administrator |
1998-03-10 - 2020-06-11
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
1998-12-15 - 2020-06-11
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Lichidator |
2014-05-12
Hînceşti, str. Muşatinilor, 8 |
||
Administrator |
2004-10-18
Floreşti, str. Lupu Vasile, 52 |
||
Lichidator Administrator |
2000-12-19 - 2014-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2001-09-18 - 2016-10-04
Rîşcani, Gălăşeni |
||
Administrator |
2004-10-20 - 2014-06-16
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 136, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2000-06-19
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2002-09-03 - 2011-03-15
Orhei, str. Iachir I., 21, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2011-02-14
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
2002-09-02 - 2011-03-18
Teleneşti, Verejeni |
||
Lichidator Administrator |
2000-07-17 - 2011-03-31
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2001-01-11 - 2011-03-17
Orhei, str. Ciobanu Tamara, 12 |
||
Întreprinderea Individuală CIOBANU GHEORGHE Lichidator Administrator |
1996-12-23 - 2014-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 8/1, ap.(of.) 23 |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DORIN Lichidator Administrator |
1999-10-05 - 2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 5/1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2003-01-29 - 2015-01-30
Basarabeasca, str. Gogol, 6/A, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2007-03-29 - 2015-02-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tereşkova, 33 |
||
Administrator |
1998-03-09 - 2015-01-16
Cahul, str. Independenţei, 51 |
||
Administrator |
2001-05-28
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2001-06-05
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator Lichidator |
1996-09-13 - 2015-06-23
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2004-02-20 - 2015-03-24
Soroca, Trifăuţi |
||
Lichidator Administrator |
2009-02-27 - 2015-07-08
Străşeni, str. Madan Gheorghe, 3 |
||
Administrator |
2001-07-25
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
2013-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6 |
||
Administrator |
1999-08-24 - 2015-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 31/1, ap.(of.) 1A |
||
Administrator |
2001-12-17 - 2015-09-15
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2002-05-14 - 2015-10-14
Şoldăneşti, Receşti |
||
Administrator |
1999-02-22 - 2015-07-30
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Sadovaia, 24 |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Lichidator Administrator |
1999-02-17 - 2015-10-26
Rezina, Horodişte |
||
Lichidator Administrator |
2011-10-13 - 2015-09-07
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 3 |
||
Administrator |
1998-11-11 - 2015-08-12
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 106, ap.(of.) 42 |