Alte transporturi terestre de călători
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-02-17 - 2015-01-28
Teleneşti, str. Ţepeş Vlad, 6 |
||
Administrator |
2005-06-10 - 2017-02-06
Orhei, str. Ureche Gr., 19, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-10-10 - 2015-06-26
Teleneşti, str. Sadoveanu M., 6 |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2015-04-14
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2005-05-11 - 2016-05-06
Soroca, Vărăncău |
||
Administrator |
1995-03-22 - 2014-10-10
Ştefan Vodă, str. Valea Verde, 52 |
||
Administrator |
2005-06-07 - 2017-01-13
Căuşeni, Zaim, str. Cupcea V., 22 |
||
Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1995-12-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti loc.st.c.f., str. 40 let Moldavii, 1 |
||
Administrator |
2005-05-24 - 2024-06-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 28 Iunie, 102 |
||
Administrator |
1998-12-11 - 2013-02-06
Călăraşi, str. Viilor, 3 |
||
Administrator |
2005-02-10 - 2013-05-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. XXVI Siezd, 14 |
||
Administrator |
1997-10-31 - 2015-03-10
UTA Găgăuzia, Cişmichioi |
||
Administrator |
2005-09-12 - 2016-08-29
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Lenin, 69 |
||
Administrator |
1996-07-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vîsoţki Vladimir, 8 |
||
Administrator |
1997-11-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 110 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-12-01 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 32, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-02-17 - 2015-03-02
Taraclia, str. Minin, 13 |
||
Administrator |
2006-08-30 - 2016-03-15
Leova, str. Grănicerilor, 34 |
||
1999-09-28 - 2012-01-30
Ştefan Vodă, Căplani |
|||
Administrator |
1995-11-28 - 2015-12-22
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt str-la 10, 10 |
||
Administrator |
2001-11-27 - 2018-12-26
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2000-07-17 - 2020-11-18
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2006-10-18 - 2015-11-10
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
1995-07-19 - 2011-12-27
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Tanasoglo, 54 |
|||
2001-01-03 - 2011-12-21
Cahul, Taraclia de Salcie |
|||
Administrator |
1992-04-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 67 |
||
1995-04-18 - 2011-09-20
Cahul, Văleni |
|||
1995-09-06 - 2011-08-26
Cahul, Giurgiuleşti |
|||
1998-01-12 - 2011-08-22
Soroca, str. Doctor Svirski, 18 |
|||
1995-02-21 - 2010-04-02
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 35 |
|||
2002-04-12 - 2010-04-07
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 115, ap.(of.) 82 |
|||
2003-02-04 - 2010-04-13
Briceni, Corjeuţi |
|||
Administrator |
1999-09-06 - 2013-08-12
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 77 |
||
1995-04-28 - 2010-04-08
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 19 |
|||
Administrator |
2007-06-21 - 2014-04-03
Hînceşti, str. Chişinăului, 7, ap.(of.) 15 |